Orden de 19 de enero de 1995 por la que se deja sin efecto la de 18 de julio de 1994, en la que se declaraba la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia y la consiguiente baja en el servicio de don Valentín Castelvi Chirivella.
Orden de 1 de febrero de 1995 por la que se hace pública la adjudicación de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
Orden 430/38171/1995, de 6 de febrero, por la que se dispone el cese como Subdirector general de Control Financiero de la Intervención General de la Defensa, del General de Brigada del Cuerpo Militar de Intervención, don Francisco Ramírez de la Guardia.
Orden 430/38172/1995, de 6 de febrero, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Artillería) del Ejército de Tierra don Frutos Heredero Ibáñez como Jefe de Estado Mayor del Mando Regional «Levante».
Orden de 24 de enero de 1995 por la que se nombra a doña María Isabel Monreal Palomino Asesor-Presidente del Tribunal en la Secretaría del Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia.
Orden de 24 de enero de 1995 por la que se dispone el cese de don Alfredo Pelayo Pérez como Subdirector general de Enseñanzas Artísticas.
Resolución de 17 de enero de 1995, de la Dirección General de Servicios, por la que se hace pública la adjudicación de la convocatoria, por el procedimiento de libre designación, correspondiente a la Orden de 28 de noviembre de 1994.
Resolución de 26 de enero de 1995, de la Subsecretaría, por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario de la Escala Auxiliar de Organismos Autónomos de don Sancho Adam Valverde.
Resolución de 30 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de Industria, por la que se dispone el cese de don José Delgado González, como Subdirector general de Promoción e Inversiones Industriales en la Dirección General de Industria.
Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de Industria, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión de un puesto de trabajo anunciada por Resolución de 9 de diciembre de 1994.
Resolución de 1 de febrero de 1995, de la Secretaría de Estado de Industria, por la que se dispone el nombramiento de don Santiago Jiménez Barrull, como Subdirector general en el Gabinete de Estudios y Centro de Información del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial.
Orden de 24 de enero de 1995 por la que se designan Presidente y Vicepresidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Guijuelo».
Resolución de 9 de enero de 1995, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de la misma, a los opositores aprobados en las pruebas selectivas convocadas por dicho organismo.
Resolución de 20 de enero de 1995, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se procede a la renovación de un Vocal nato del Consejo Social de dicha Universidad.
Resolución de 23 de enero de 1995, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a la doctora doña Josefa Cano García Catedrática de Universidad, de esta Universidad, del área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular», adscrita al Departamento de Bioquímica, Bromatología y Toxicología.
Resolución de 27 de enero de 1995, de la Secretaría General del Consejo de Universidades, por la que se notifican números de Registro de Personal de Diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid