Real Decreto 1408/1994, de 20 de junio, por el que se declara en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial a don Carlos Granados Pérez.
Real Decreto 1409/1994, de 20 de junio, por el que se nombra Decano de los Juzgados de Gijón a don Francisco Javier Míguez Poza.
Acuerdo de 28 de junio de 1994, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial 1994-1995, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra y La Rioja.
Acuerdo de 5 de julio de 1994, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial 1994-1995, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y Madrid.
Orden de 6 de julio de 1994 por la que se dispone el cese del General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra don Francisco Díez Moreno como Asesor ejecutivo del Gabinete del Secretario de Estado de la Defensa.
Orden de 6 de julio de 1994, por la que se dispone el nombramiento de doña Leticia Azcúe Brea como Subdirectora general de Acción y Difusión Cultural de la Dirección General de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa.
Resolución de 29 de junio de 1994, de la Dirección General del Servicio Militar, por la que se modifica parcialmente la Resolución 452/38555/1994, de 8 de junio, de la Dirección General del Servicio Militar, por la que se nombran alumnos aspirantes para prestar el servicio militar en la modalidad de servicio para la formación de Cuadros de Mando para la reserva del servicio militar en el Ejército de Tierra.
Orden de 29 de junio de 1994 por la que se nombra a don Tomás Ramos Segovia Subdirector general de Estudios del Gasto Público en el Instituto de Estudios Fiscales.
Orden de 30 de junio de 1994 por la que se declara la caducidad del nombramiento de Corredor de Comercio Colegiado de la plaza mercantil de Barcelona por fallecimiento de don Rafael Bartolomé Laborda.
Orden de 1 de julio de 1994 por la que se hace pública la adjudicación parcial de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
Orden de 4 de julio de 1994 por la que se nombra a doña Amelia Pérez Estévez, Interventora delegada en el Ministerio de Comercio y Turismo en la Intervención General de la Administración del Estado.
Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Arturo Marcos Sánchez como Subdirector general de Impuestos Especiales en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Luis Herrera Castillón como Subdirector general de Inspección en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Manuel Goizueta Sánchez como Subdirector general de Ordenación Legal y Asuntos Internacionales en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Fernando Pedro León Peña como Subdirector general de Tributos sobre Comercio Exterior en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Francisco Luis Ayuso Lozano como Subdirector general del Servicio de Vigilancia Aduanera en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Augusto San Juan Salas como Subdirector general de Régimen Interior y Asuntos Generales en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Jesús María Jacobo Burguillo como Subdirector general de Planificación y Coordinación en el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.
Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña Alicia Martínez Pérez como Subdirectora general de Inspección Centralizada en el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.
Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Santiago Segarra Tormo como Subdirector general de Aplicaciones en el Departamento de Informática Tributaria.
Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña Julia García Ferruelo como Subdirectora general de Control Financiero Interno en el Departamento Económico-Financiero.
Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Olimpio Alonso Fernández como Subdirector general de Bienes Muebles y Servicios en el Departamento Económico-Financiero.
Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don José Luis Ramos Montealegre como Subdirector general de Control y Previsión de Ingresos en el Servicio de Auditoría Interna.
Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Juan Bautista Laín Ortega como Subdirector general de Apoyo Técnico y Análisis de la Información en el Servicio de Auditoría Interna.
Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra a doña Carmen Vigil Medina como Subdirectora general de Previsión de Ingresos y Análisis de la Información Tributaria en el Gabinete del Director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra a don Arturo Marcos Sánchez como Subdirector general de Gestión de Impuestos Especiales en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra a don Luis Herrera Castillón como Subdirector general de Inspección e Investigación en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra a don Francisco Luis Ayuso Lozano como Director adjunto del Servicio de Vigilancia Aduanera en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra a don Augusto Luis San Juan Salas como Subdirector general de Organización y Asuntos Generales en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra a don Manuel Goizueta Sánchez como Subdirector general de Relaciones Internacionales en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra a don Fernando Pedro León Peña como Subdirector general de Gestión Aduanera en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra a don Enrique Monzón Baño como Subdirector general del Laboratorio Central de Aduanas en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra a don Jesús María Jacobo Burguillo como Subdirector general de Planificación y Control en el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.
Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal del Administración Tributaria, por la que se nombra a don Francisco de Paula Villar Castejón como Subdirector general de Información y Estrategia Operativa en el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.
Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra a don Santiago Segarra Tormo como Subdirector general de Aplicaciones Descentralizadas en el Departamento de Informática Tributaria.
Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra a doña Consuelo Díaz García como Subdirectora general de Estudios y Desarrollos Especiales en el Departamento de Informática Tributaria.
Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra a doña Julia García Ferruelo como Subdirectora general de Presupuestos e Información de Gestión Económico-Financiera en el Departamento Económico-Financiero.
Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra a don Olimpio Alonso Fernández como Subdirector general de Equipamientos e Instalaciones en el Departamento Económico-Financiero.
Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra a don José Luis Ramos Montealegre como Subdirector general de Análisis de Gestión y Apoyo Técnico en el Servicio de Auditoría Interna.
Orden de 30 de junio de 1994 por la que se adscriben a puestos de función inspectora educativa, por un período de tres años, a los concursantes seleccionados en concurso de méritos convocado por Orden de 14 de junio de 1993.
Orden de 1 de julio de 1994 por la que se hace pública la adjudicación de dos puestos de trabajo vacantes convocados a libre designación por Orden de 26 de mayo.
Orden de 7 de julio de 1994 por la que se nombran Vocales de la comisión gestora de la Universidad de Burgos.
Orden de 4 de julio de 1994 por la que se designan los nuevos componentes de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español.
Resolución de 23 de junio de 1994, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña Larraitz Garmendia Rezola, en el área de conocimiento de «Psicobiología», cuya plaza fue convocada por Resolución de 28 de junio de 1993.
Resolución de 23 de junio de 1994, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña María Isabel Sánchez Benito, en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada», cuya plaza fue convocada por Resolución de 28 de junio de 1993.
Resolución de 24 de junio de 1994, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad», departamento de Análisis Económico y Contabilidad, a don Alberto Miguel Hidalgo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid