Real Decreto 2241/1993, de 17 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Alberto Zaragoza Rameau como Secretario general de Planificación y Concertación Territorial.
Real Decreto 2242/1993, de 17 de diciembre, por el que se nombra a don Alberto Zaragoza Rameau Secretario de Estado de Política Territorial y Obras Públicas.
Real Decreto 2243/1993, de 17 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Miguel Angel Feito Hernández como Secretario de Estado de Comercio del Ministerio de Comercio y Turismo.
Real Decreto 2244/1993, de 17 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Javier Landa Aznárez como Subsecretario del Ministerio de Comercio y Turismo.
Real Decreto 2245/1993, de 17 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Angel Serrano Martínez-Estéllez como Director del Gabinete del Ministro de Comercio y Turismo.
Real Decreto 2246/1993, de 17 de diciembre, por el que se dispone el cese de don José Antonio Zamora Rodríguez como Director general de Inversiones Exteriores del Ministerio de Comercio y Turismo.
Real Decreto 2247/1993, de 17 de diciembre, por el que se nombra a don Apolonio Ruiz Ligero Secretario de Estado de Comercio Exterior.
Real Decreto 2248/1993, de 17 de diciembre, por el que se nombra a don Angel Serrano Martínez-Estéllez Subsecretario del Ministerio de Comercio y Turismo.
Real Decreto 2249/1993, de 17 de diciembre, por el que se nombra a don Rogelio Núñez Fernández-Hidalgo Director del Gabinete del Ministro de Comercio y Turismo.
Real Decreto 2250/1993, de 17 de diciembre, por el que se nombra a don José Antonio Zamora Rodríguez Secretario general técnico del Ministerio de Comercio y Turismo.
Real Decreto 2251/1993, de 17 de diciembre, por el que se nombra a don Francisco Javier de Paz Mancho Director general de Comercio Interior del Ministerio de Comercio y Turismo.
Resolución de 16 de julio de 1993, del Departamento de Enseñanza, por la que se resuelven los concursos de traslados de varios Cuerpos Docentes de Enseñanzas Secundarias convocados por la Resolución de 9 de febrero de 1993.
Resolución de 16 de noviembre de 1993, de la Diputación Provincial de Cádiz, por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios (un Técnico de Información y Sistemas de Estudios y otros).
Resolución de 25 de noviembre de 1993, del Ayuntamiento de Formentera (Baleares), por la que se hace público el nombramiento de dos Auxiliares de Administración General.
Resolución de 25 de noviembre de 1993, del Ayuntamiento de Getxo (Vizcaya), por la que se hace público el nombramiento de dos Sargentos de la Policía local.
Resolución de 30 de noviembre de 1993, del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz), por la que se hace público el nombramiento de un Oficial primera Pintor y dos Conductores Mecánicos.
Resolución de 30 de noviembre de 1993, del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio (Asturias), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 1 de diciembre de 1993, del Ayuntamiento de Cox (Alicante), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 2 de diciembre de 1993, del Ayuntamiento de Lliria (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de tres Auxiliares de Administración General.
Resolución de 3 de diciembre de 1993, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Paloma Lorenzo Vázquez Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Eclesiástico del Estado».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid