Real Decreto 2237/1993, de 17 de diciembre, por el que se designa Embajador de España en la República del Ecuador a don Julio Albi de la Cuesta.
Real Decreto 2239/1993, de 17 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Julio Albi de la Cuesta como Director general de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa.
Orden de 20 de noviembre de 1993 por la que se hace pública la adjudicación parcial de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
Orden de 24 de noviembre de 1993 por la que se acepta la renuncia a la condición de funcionaria de carrera en el Cuerpo de Maestros, de doña María Marcotegui Ijurjo, con efectos de 1 de septiembre de 1993.
Orden de 22 de noviembre de 1993 por la que se acuerda el cese de doña María Milagrosa Tejera Fernández-Mazarambroz, como Oficial Mayor de la Dirección General de Servicios del Ministerio para las Administraciones Públicas.
Orden de 19 de noviembre de 1993 por la que se adjudican puestos de trabajo adscritos a los grupos A, B, C y D en el Ministerio de Cultura, convocados por Orden de 20 de agosto de 1993.
Resolución de 13 de diciembre de 1993, de la Presidencia del Consejo de Estado, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo en el Consejo de Estado.
Resolución de 4 de noviembre de 1993, del Ayuntamiento de Santpedor (Barcelona), por la que se hace público el nombramiento de un Vigilante.
Resolución de 24 de noviembre de 1993, de la Diputación Provincial de Jaén, por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 25 de noviembre de 1993, de la Diputación Provincial de Pontevedra, por la que se hace público el nombramiento de ocho Médicos Psiquiatras.
Resolución de 26 de noviembre de 1993, del Ayuntamiento de Ronda (Málaga), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General y varios funcionarios más.
Resolución de 22 de noviembre de 1993, de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Carmen García Ple Catedrática de Escuela Universitaria del área de conocimiento de Ecología.
Resolución de 22 de noviembre de 1993, de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Bartoméu Quetgles Pons Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de Didáctica y Organización Escolar.
Resolución de 25 de noviembre de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don José Palomares Moral Catedrático de Escuela Universitaria adscrita al área de conocimiento de Didáctica de la Expresión Musical.
Resolución de 29 de noviembre de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña María del Carmen Moreno Martos Profesora titular de Escuela Universitaria adscrita al área de conocimiento de «Organización de Empresas».
Resolución de 29 de noviembre de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Leonor Buendía Eismán Catedrática de Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación».
Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Antonio Amengual Colom Profesor titular de Universidad del área de conociminto de «Física Aplicada».
Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña Carmen Pérez Sabater Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Filología Inglesa» adscrita al Departamento de Idiomas.
Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Manuel Francisco García-Legaz Vera y a doña Elvira López Gómez Profesores titulares de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Edafología y Química Agrícola», adscrita al Departamento de Química.
Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña María Luisa de la Rosa Portillo.
Resolución de 2 de diciembre de 1993, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales» a don Roberto Mohedano Menéndez.
Resolución de 2 de diciembre de 1993, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Sociología» a don José Eduardo Mira González.
Resolución de 3 de diciembre de 1993, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Psicología Social» a doña Sofía López Roig.
Resolución de 10 de diciembre de 1993, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Química Analítica» a don Vicente Hernandis Martínez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid