Corrección de erratas de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Corrección de erratas de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.
Acuerdo de 23 de septiembre de 1991, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, haciendo público el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 3 de mayo de 1991 sobre integración en Secciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del expresado Tribunal, con sede en Sevilla y normas de reparto entre las mismas.
Resolución de 25 de septiembre de 1991, de la Delegación del Gobierno en el Monopolio de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de cigarros.
Real Decreto 1403/1991, de 28 de septiembre, por el que se designa Embajador de España en la República de Finlandia a don Eduardo Aranda Carranza.
Orden de 16 de septiembre de 1991 por la que se dispone la baja en el servicio y consiguiente pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia de don José Benito Fernández Pérez.
Orden de 30 de septiembre de 1991 por la que se dispone el cese de don Germán Gómez Orfanel como Subdirector general-Jefe de Estudios del Centro de Estudios Judiciales.
Orden de 26 de septiembre de 1991 por la que se resuelve el concurso específico convocado por Orden 432/39123/1991, de 27 de junio.
Orden de 26 de septiembre de 1991 de corrección de errores de la Orden 432/39266/1991, de 6 de agosto, por la que se resuelve el concurso general convocado por Orden 432/39033/1991, de 21 de junio.
Resolución de 24 de septiembre de 1991, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que queda sin efecto el nombramiento de un alumno del Centro docente militar de formación de grado básico del Cuerpo General del Ejército del Aire.
Orden de 20 de septiembre de 1991 por la que se dispone el nombramiento para el puesto de Jefe provincial de Correos y Telégrafos de Soria en la Dirección General de Correos y Telégrafos de don Germán Domínguez Adrio.
Orden de 20 de septiembre de 1991 por la que se dispone el nombramiento para el puesto de Jefe provincial de Correos y Telégrafos de Cuenca en la Dirección General de Correos y Telégrafos de don Francisco Tamayo Comino.
Orden de 20 de septiembre de 1991 por la que se nombra a don José Ortiz Soler Jefe provincial de Correos y Telégrafos de Cádiz, dependiente de la Dirección General de Correos y Telégrafos.
Orden de 23 de septiembre de 1991 por la que se nombra al funcionario del Cuerpo Técnico Superior Facultativo de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Rafael Pérez García Vocal Asesor de la Secretaría de Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente.
Resolución de 20 de septiembre de 1991, de la Subsecretaría, por la que se hace público el nombramiento, por el sistema de libre designación, del funcionario don Matías Jesús Esteras González, para el puesto de trabajo de Consejero Técnico de la Unidad de Apoyo de la Secretaría General de Planificación y Concertación Territorial.
Resolución de 11 de julio de 1991, de la Dirección General de Enseñanza Superior, por la que se acepta la renuncia de don Paulino García Partida a los derechos que, en virtud de sentencia pudieran corresponderle al concurso de acceso a una cátedra de «Histología y Anatomía Patológica» de la Facultad de Veterinaria, de la Universidad de León.
Orden de 30 de septiembre de 1991 por la que se resuelve el concurso específico de méritos convocado por Orden de 20 de junio de 1991 («Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio y de 4 de julio) para proveer puestos adscritos al Departamento y Organismos autónomos dependientes del mismo.
Resolución de 5 de julio de 1991, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Luis Javier Pérez Martín Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitectónica», de dicha Universidad.
Resolución de 29 de julio de 1991, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Luis Almela Ruiz Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de «Edafología y Química Agrícola».
Resolución de 2 de septiembre de 1991, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de esta Universidad.
Resolución de 17 de septiembre de 1991, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Jorge Nieto Vázquez Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de «Fundamentos de Análisis Económico».
Resolución de 17 de septiembre de 1991, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Miguel Angel Erro Ibáñez Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Tecnología Electrónica».
Resolución de 20 de septiembre de 1991, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Matemática Aplicada» a don Rafael Bravo de la Parra.
Resolución de 24 de septiembre de 1991, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud de concurso de méritos, a doña Ana María Casp Vanaclocha Catedrática de Universidad, en el área de conocimiento de «Tecnología de Alimentos».
Resolución de 24 de septiembre de 1991, de la Universidad de Salamanca, por la que se integra en el Cuerpo y se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Severiano Rodríguez Gutiérrez, funcionario de la Escala de Profesores Numerarios Psicólogos de Enseñanzas Integradas del Centro de Zamora.
Resolución de 26 de septiembre de 1991, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra a don José Pérez Herrero Jefe de Sección de Contabilidad y Presupuestos de esta Universidad.
Resolución de 20 de septiembre de 1991, de la Subsecretaría, por la que se declaran aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se convoca a todos los aspirantes para la realización del primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Controladores de la Circulación Aérea.
Resolución de 20 de septiembre de 1991, de la Subsecretaría, por la que se declaran aprobadas las listas de admitidos y se convoca a todos los aspirantes para la realización del primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.
Resolución de 20 de septiembre de 1991, de la Subsecretaría, por la que se declaran aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se convoca a todos los aspirantes para la realización del primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Especial Técnico de Telecomunicaciones Aeronáuticas.
Resolución de 20 de septiembre de 1991, de la Subsecretaría, por la que se declaran aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se convoca a todos los aspirantes para la realización del primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado-Interinos.
Resolución de 26 de septiembre de 1991, del Consejo de Estado, por la que se convoca concurso específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo en el Consejo de Estado para Cuerpos y Escalas del grupo D.
Resolución de 12 de julio de 1991, de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de Biblioteca de este organismo.
Resolución de 29 de julio de 1991, de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se hace pública la composición de la Comisión que ha de resolver el concurso de Profesorado de esta Universidad, convocado por Resolución de 10 de enero de 1991 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de febrero).
Resolución de 6 de septiembre de 1991, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se corrige la de 19 de julio de 1991, que nombraba miembros que componen las Comisiones que han de juzgar concursos para la provisión de plazas vacantes de Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 6 de septiembre de 1991, de la Universidad de Murcia, por la que se declara concluido el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Resolución de 6 de septiembre de 1991, de la Universidad de Murcia, por la que se declara concluido el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.
Resolución de 6 de septiembre de 1991, de la Universidad de Murcia, por la que se declara concluido el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Resolución de 6 de septiembre de 1991, de la Universidad de Murcia, por la que se declara concluido el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Resolución de 10 de septiembre de 1991, de la Universidad de Murcia, por la que se hace pública la composición de las Comisiones que han de resolver los concursos de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios de dicha Universidad.
Resolución de 13 de septiembre de 1991, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran los miembros que componen las Comisiones que han de juzgar los concursos para la provisión de plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios de esta Universidad.
Resolución de 23 de septiembre de 1991, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se salvan errores padecidos en el texto de la Resolución de 24 de julio de 1991, que convocaba concurso específico para la provisión de un puesto de trabajo de personal funcionario en esta Universidad.
Resolución de 23 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de Denia (Alicante), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Corrección de errores en la Resolución de 16 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Orden de 16 de septiembre de 1991, por la que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 28.340, referente a la destitución de don Francisco López de Ocariz Soldevilla, con inhabilitación del mismo para el desempleo de funciones, en establecimientos de crédito.
Resolución de 23 de septiembre de 1991, de la Dirección General de Seguros, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 1 de febrero de 1991 en el recurso contencioso-administrativo número 1.866/1988, en grado de apelación, interpuesto por la Mutualidad Interprovincial de Seguros Soliss contra la sentencia de la Audiencia Nacional en el recurso número 25.601, de fecha 13 de julio de 1988, sobre denegación de la autorización solicitada para operar en el ramo de vida.
Orden de 9 de septiembre de 1991 por la que se revisa y actualiza la Orden de clasificación del Centro privado de Bachillerato «Santa Joaquina de Vedruna», de Madrid.
Orden de 9 de septiembre de 1991 por la que se revisa y actualiza la Orden de clasificación del Centro privado de Bachillerato «Ramón y Cajal», de Madrid.
Orden de 20 de septiembre de 1991 por la que se autoriza la impartición de las enseñanzas del Curso de Orientación Universitaria al Centro privado de Bachillerato «Santa Joaquina de Vedruna», de Madrid.
Orden de 23 de septiembre de 1991 por la que se concede al Centro privado de Formación Profesional de primero y segundo grados «Santa María de los Apóstoles», de Madrid, la clasificación de homologado, con una capacidad de 420 puestos escolares.
Resolución de 12 de septiembre de 1991, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación en el «Boletín Oficial del Estado», del Convenio Colectivo de la Empresa «Transfesa» (revisión económica del año 1991).
Resolución de 13 de septiembre de 1991, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Convenio Colectivo para el personal de tierra de la «Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, Sociedad Anónima» (CAMPSA).
Resolución de 20 de septiembre de 1991, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo de Adhesión del Instituto Nacional de Meteorología al Convenio Colectivo de Aeropuertos Nacionales y Aviación Civil.
Resolución de 20 de septiembre de 1991, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo de Adhesión de determinado personal laboral de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario al VI Convenio Colectivo para el personal laboral de Aeropuertos Nacionales y Aviación Civil.
Resolución de 24 de septiembre de 1991, de la Secretaría General para la Seguridad Social, por la que se establece el procedimiento destinado a la regularización de las cuotas ingresadas en el fondo de previsión complementaria (aportaciones de funcionarios) creada por Resolución de la Secretaría General para la Seguridad Social de fecha 19 de julio de 1984.
Resolución de 15 de julio de 1991, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se homologa una mesa para el diagnóstico radiológico, marca «Philips», modelo Tomoscan CX/Q, fabricada por «Hitachi Medical Corporation», en su instalación industrial ubicada en Tokyo (Japón).
Resolución de 27 de septiembre de 1991, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 1.112 de 1991, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta).
Acuerdo de 30 de septiembre de 1991, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el que se interviene la Entidad «Eurocapital Sociedad de Valores y Bolsa, Sociedad Anónima».
Cambios oficiales del día 1 de octubre de 1991.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Subastas y concursos de obras y servicios
Otros anuncios oficiales
Anuncios particulares
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid