Real Decreto 1179/1991, de 26 de julio, por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 568/1989, de 12 de mayo, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas.
Acuerdo Complementario de Cooperación Técnica Internacional en materia Socio-Laboral entre el Reino de España y la República de Venezuela, firmado en Caracas el 22 de julio de 1986, y Canje de Notas de 2 de mayo de 1988 por el que se modifica el párrafo b) del artículo II del citado Acuerdo.
Orden de 24 de julio de 1991, por la que se dictan las normas e Instrucciones Técnicas Precisas para la Revisión del Censo Electoral a 1 de enero de 1992 y Elaboración de las Listas Electorales Derivadas de la Misma.
Real Decreto 1180/1991, de 26 de julio, por el que se dispone el cese de don Luis Arias Romero como Vicepresidente de la Sección Española del Comité Hispano-Norteamericano, a petición propia, agradeciéndole los servicios prestados.
Real Decreto 1181/1991, de 26 de julio, por el que se dispone que don Enrique Romeu Ramos cese como Embajador de España en la República de Filipinas, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Real Decreto 1182/1991, de 26 de julio, por el que se designa a don Miguel Angel García-Mina Oraá Embajador de España en la República de Gambia, con residencia en Dakar.
Real Decreto 1183/1991, de 26 de julio, por el que se nombra Vicepresidente de la Sección Española del Comité Hispano-Norteamericano a don Enrique Pastor Gana.
Orden de 26 de julio de 1991 por la que se hace pública la resolución parcial de la convocatoria de puestos de trabajo del Departamento para su provisión por el sistema de libre designación.
Resolución de 11 de julio de 1991, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila a don José Luis Cueto Olea, Registrador de la Propiedad de Barcelona número 2, por haber cumplido la edad reglamentaria.
Orden de 19 de julio de 1991 por la que se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.
Orden de 25 de julio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Joaquín Puig de la Bellacasa Alberola como Subdirector general de Acción y Difusión Cultural de la Dirección General de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa.
Orden de 25 de julio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Gregorio Pérez-Sauquillo Conde como Vocal asesor de la Secretaría de Estado de Administración Militar.
Orden de 25 de julio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Javier Serrano Núñez como Vocal asesor de la Secretaría de Estado de Administración Militar.
Orden de 22 de julio de 1991 por la que se resuelve concurso general (6.G.91) para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Economía y Hacienda.
Resolución de 13 de junio de 1991, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, por la que se acepta la renuncia a la condición de funcionario de la escala de Clasificación y Reparto, A13TC34.679, de don José Manuel Seijido Lázaro.
Real Decreto 1184/1991, de 26 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Manuel Sola Sánchez Rojas como Presidente del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza.
Orden de 24 de julio de 1991 por la que se resuelve concurso público de méritos convocados por Orden de 21 de enero de 1991 y se adscriben a los Profesores seleccionados a las plazas vacantes en el extranjero.
Orden de 22 de julio de 1991 por la que se dispone el cese de don José Antonio Sánchez Riera como Jefe del Gabinete Técnico en la Secretaría General de Pesca Marítima.
Orden de 23 de julio de 1991 por la que se dispone el nombramiento, por el sistema de libre designación, de don José Antonio Sánchez Riera como Subdirector general de la Flota Pesquera en la Secretaría General de Pesca Marítima.
Resolución de 24 de julio de 1991, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo de diversas convocatorias, por libre designación.
Orden de 2 de julio de 1991 por la que se resuelve el concurso convocado por Resolución de la Subsecretaría del Departamento de 12 de diciembre de 1986, en cumplimiento de la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso número 316.598.
Resolución de 22 de julio de 1991, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Ingenieros Industrial e Ingenieros de Minas.
Orden de 26 de julio de 1991 por la que se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.
Orden de 26 de julio de 1991, de la Subsecretaría de Asuntos Sociales, por la que se resuelven parcialmente las convocatorias por el procedimiento de libre designación correspondientes a las Ordenes de 30 de mayo y 13 de junio de 1991.
Resolución de 16 de julio de 1991, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo en el Ministerio del Portavoz del Gobierno, convocado a libre designación por Orden de 13 de mayo de 1991.
Resolución de 24 de julio de 1991, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo en el Ministerio del Portavoz del Gobierno, convocados a libre designación por Orden de 26 de junio de 1991.
Resolución de 5 de abril de 1991, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a doña María José Pozo Andrada Profesora titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 10 de junio de 1991, de la Universidad de Granada por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de esta Universidad.
Resolución de 19 de julio de 1991, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra funcionario por el sistema de libre designación.
Resolución de 27 de junio de 1991, del Ayuntamiento de Melilla, por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 1 de julio de 1991, del Ayuntamiento de Hornachuelos (Córdoba), por la que se hace público el nombramiento de un Jefe de los Servicios Técnicos y Urbanismo.
Resolución de 3 de julio de 1991, del Ayuntamiento de Arucas (Las Palmas) por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 5 de julio de 1991, del Ayuntamiento de Biota (Zaragoza), por la que se hace público el nombramiento de varios laborales.
Resolución de 22 de julio de 1991, de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado, convocadas por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia de 12 de junio de 1991, así como se convoca para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición.
Resolución de 25 de julio de 1991, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral de la Administración de Justicia, categoría Mozos de autopsia, turnos promoción y libre y se señala fecha para la realización de la prueba.
Resolución de 25 de julio de 1991, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se nombran Oficial primera de Oficio, Oficial segunda de Oficio, Mozo-calefactor, Telefonistas, Vigilantes, Subalternos y Ascensorista, con adscripción a sus destinos.
Resolución de 26 de julio de 1991, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia (turno libre).
Resolución de 23 de julio de 1991, de la Dirección General de Personal y Servicios, por la que se hacen públicas las listas complementarias de aspirantes admitidos y excluidos definitivamente a los procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores de Música y Artes Escénicas.
Resolución de 19 de julio de 1991, de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selectivas para la contratación de personal laboral fijo en el Ministerio de Cultura.
Resolución de 12 de junio de 1991, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se convoca concurso público para la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 16 de julio de 1991, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se convoca concurso específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionariio de Administración y Servicios adscritos a los grupos A, B, C y D.
Corrección de erratas de la Resolución de 16 de julio de 1991, de la Secretaría General del Consejo de Universidades, por la que se señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 3 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de L'Arboç (Tarragona), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 9 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de Almazora (Castellón), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 16 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de Siero (Asturias), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 6 de junio de 1991, de la Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó (Alicante), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 17 de junio de 1991, del Ayuntamiento de La Joyosa (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 20 de junio de 1991, del Ayuntamiento de Almería, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Ayudante Brigada de Obras.
Resolución de 2 de julio de 1991, del Ayuntamiento de Benissa (Alicante), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Peón.
Resolución de 2 de julio de 1991, del Ayuntamiento de Etxebarri (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Aparejador.
Resolución de 15 de julio de 1991, del Ayuntamiento de Benissa (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Profesor de Educación Permanente de Adultos.
Resolución de 18 de julio de 1991, del Ayuntamiento de Cáceres, referente a la lista de aspirantes admitidos, composición del Tribunal calificador y fecha de comienzo de las pruebas selectivas para provisión de dos plazas de Mozos de Mercados, con carácter fijo laboral.
Resolución de 18 de julio de 1991, del Ayuntamiento de Cáceres, referente a la composición de Tribunal calificador y señalamiento de fecha de comienzo de los ejercicios de la oposición libre convocada para la provisión, en propiedad, de cinco plazas de Porteros.
Real Decreto 1185/1991, de 24 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire, en activo, don José Martínez Cruz.
Real Decreto 1186/1991, de 24 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General del Ejército de Tierra portugués don José Dos Santos Carreto Curto.
Real Decreto 1187/1991, de 24 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Contralmirante de la Armada portuguesa don Nuno Gonçalo Vieria Matias.
Real Decreto 1188/1991, de 24 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Contralmirante de la Armada portuguesa don Pedro Manuel de Vasconcelos Caeiro.
Real Decreto 1189/1991, de 24 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Brigadeiro Piloto Aviador del Ejército del Aire portugués don Rolando Da Cunha Moreira Santos.
Real Decreto 1190/1991, de 24 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General Piloto Aviador del Cuerpo de Aviación del Ejército del Aire portugués don João Marçal Teixeira de Jesús.
Orden de 31 de mayo de 1991 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada con fecha 20 de noviembre de 1990, en el recurso número 378/1990-03, interpuesto por doña Petra Sánchez Sánchez.
Orden de 19 de junio de 1991 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dictada con fecha 11 de octubre de 1990, en el recurso número 375/1988, interpuesto por don Joaquín Guerra Macho.
Resolución de 13 de junio de 1991, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento número 1/3.347/1989, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Resolución de 17 de junio de 1991, de la Dirección General de Seguros, por la que se dispone la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 7 de marzo de 1991, en el recurso contencioso-administrativo número 62/1989, en grado de apelación, interpuesto por «Argüelles, Sociedad Anónima de Seguros», contra la sentencia de la Audiencia Nacional en el recurso número 24.923, sobre la existencia de causas de disolución y aplicación de medidas cautelares contra dicha Entidad.
Resolución de 25 de julio de 1991, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se autoriza la emisión de obligaciones simples por parte de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA).
Resolución de 25 de julio de 1991, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se amplía la emisión de letras del Tesoro de 19 de julio de 1991, para su entrega al Banco de España.
Orden de 7 de junio de 1991 por la que se revoca la autorización concedida al Centro de Educación de Adultos «Academia Auxiban», de Alcorcón (Madrid).
Orden de 7 de junio de 1991 por la que se autoriza como Centro privado de Educación de Adultos al denominado «Casa de la Cultura», de Las Rozas (Madrid).
Orden de 22 de julio de 1991 por la que se resuelve la concesión de ayudas para financiar actividades de las Confederaciones y Federaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos de ámbito no estatal, convocados por Orden de 15 de marzo de 1991 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de abril).
Resolución de 19 de junio de 1991, de la Dirección General de Coordinación y de Alta Inspección, por la que se da publicidad al Convenio de cooperación entre el Consejo Superior de Deportes y el Principado de Asturias para el fomento del asociacionismo deportivo escolar y juvenil.
Resolución de 15 de julio de 1991, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Adams, Sociedad Anónima».
Real Decreto 1191/1991, de 22 de julio, por el que se adjudica un permiso de investigación de hidrocarburos situado en la zona A (provincia de León), denominado «Villamanín», a la Sociedad «Unión Texas España, Inc.», sucursal en España.
Resolución de 21 de mayo de 1991, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se acredita al «Laboratorio de la Asociación de Investigación para las Industrias del Calzado y Conexas» (INESCOP), para la realización de los ensayos relativos a ensayos físicos el cuero.
Resolución de 21 de mayo de 1991, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se acredita al «Laboratorio de la Compañía Internacional de Investigación y Ensayos, Sociedad Anónima» (CIDE), para la realización de los ensayos relativos a cementos.
Resolución de 26 de julio de 1991, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 1/518/1991, interpuesto ante la Audiencia Nacional por don José Antonio Suárez Santalla y otros.
Orden de 22 de julio de 1991 por la que se homologa el contrato-tipo de cultivo, curado y compraventa de tabaco «Burley Fermentable», para su transformación, que regirá durante la campaña 1991-1992.
Orden de 22 de julio de 1991 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de algodón bruto con destino a su desmotado, que regirá durante la campaña 1991-1992.
Orden de 22 de julio de 1991 por la que se homologa el contrato-tipo de cultivo, curado y compraventa de tabaco «Burley E», para su transformación, que regirá durante la campaña 1991-1992.
Orden de 22 de julio de 1991 por la que se homologa el contrato-tipo de cultivo, curado y compraventa de tabaco «Round Scafati», para su transformación, que regirá durante la campaña 1991-1992.
Orden de 22 de julio de 1991 por la que se homologa el contrato-tipo de cultivo, curado y compraventa de tabaco «Virginia E», para su transformación, que regirá durante la campaña 1991-1992.
Orden de 22 de julio de 1991 por la que se homologa el contrato-tipo de cultivo, curado y compraventa de tabaco «Havana E», para su transformación, que regirá durante la campaña 1991-1992.
Orden de 22 de julio de 1991 por la que se homologa el contrato-tipo de cultivo, curado y compraventa de tabaco «Kentucky», para su transformación, que regirá durante la campaña 1991-1992.
Resolución de 4 de junio de 1991, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se concede la homologación a la estructura de protección, marca «Sekura», modelo 580 MK SK 90, tipo cabina, con dos puertas, válida para los tractores que se citan.
Resolución de 21 de junio de 1991, del Instituto de Fomento Asociativo Agrario, sobre constitución e inscripción en el Registro General de Sociedades Agrarias de Transformación de la Sociedad Agraria de Transformación número 9.018, con expresión de su denominación, domicilio, responsabilidad frente a terceros y otros extremos.
Resolución de 21 de junio de 1991, del Instituto de Fomento Asociativo Agrario, sobre constitución e inscripción en el Registro General de Sociedades Agrarias de Transformación de la Sociedad Agraria de Transformación número 9.021, con expresión de su denominación, domicilio, responsabilidad frente a terceros y otros extremos.
Orden de 14 de junio de 1991 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo 1.123/1990, promovido por don Lázaro Navajas Ambrosio.
Orden de 14 de junio de 1991 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo 1.692/1988, promovido por don Francisco Camacho Morales y otros.
Orden de 14 de junio de 1991 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el recurso contencioso-administrativo 967/1989, promovido por don Elías Alvarez Vázquez.
Orden de 14 de junio de 1991 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el recurso contencioso-administrativo 1.274/1990, promovido por doña Felicidad Sendino Bustos.
Orden de 14 de junio de 1991 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el recurso contencioso-administrativo 987/1990, promovido por doña Petra Andrés Recid.
Orden de 14 de junio de 1991 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el recurso contencioso-administrativo 424/1990, promovido por doña Dolores Emma González Yanes.
Orden de 14 de junio de 1991 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el recurso contencioso-administrativo 63/1989, promovido por don Francisco Ramos Ramos.
Orden de 14 de junio de 1991 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada en grado de apelación por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso de apelación número 3.092/1989, promovido por don Juan Luis Castro Somoza.
Orden de 14 de junio de 1991 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 317.961, promovido por don Eladio Cendán González.
Orden de 14 de junio de 1991 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el recurso contencioso-administrativo 996/1990, promovido por doña Ester Cebrián Serrano.
Resolución de 23 de julio de 1991, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se da cumplimiento a la Orden de 5 de septiembre de 1990, por la que se dispone la publicación del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, recurso número 636/1986, promovido por don Fernando Lozano de la Iglesia.
Real Decreto 1192/1991, de 26 de julio, por el que se declara bien de interés cultural, con categoría de zona arqueológica, el yacimiento denominado «Basílica Tardorromana», situado en Ceuta.
Acuerdo de 28 de marzo de 1991, del Consejo de Gobierno de la Diputación Regional de Cantabria, incoando expediente de declaración de bien de interés cultural, con la categoría de monumento, a favor de la «Ermita de Nuestra Señora de la Asunción», en Caloca, Ayuntamiento de Pesaguero (Cantabria).
Orden de 10 de junio de 1991, de la Consejería de Administraciones Públicas, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueban el escudo heráldico y la bandera del municipio de Quel, de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Resolución de 10 de abril de 1991, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba definitivamente la Modificación del Plan General d'Alcoi entre las calles Espronceda, Cid, San Isidro y la Alameda.
Resolución de 10 de abril de 1991, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba definitivamente las modificaciones 1.ª y 2.ª contenidas en el expediente, correspondientes a vuelos y retranqueos a linderos en viviendas aisladas y agrupadas.
Orden de 24 de mayo de 1991, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes, por la que se aprueba el proyecto de clasificación de vías pecuarias existentes en el término municipal de Piedratajada (Zaragoza).
Resolución de 5 de junio de 1991, del Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la que se da publicidad al acuerdo de aprobación definitiva de las normas subsidiarias y complementarias de ámbito provincial de Zaragoza.
Orden de 20 de mayo de 1991, de la Consejería de Política Territorial, por la que se hace pública la Modificación Puntual número 16 del Plan General de Ordenación Urbana de Alcobendas, promovida por el Ayuntamiento de Alcobendas.
Orden de 20 de mayo de 1991, de la Consejería de Política Territorial, por la que se hace pública la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Valdemoro, en el ámbito de la Zona de Ordenación 27, promovida por el Ayuntamiento de Valdemoro.
Cambios oficiales del día 30 de julio de 1991.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Subastas y concursos de obras y servicios
Otros anuncios oficiales
Anuncios particulares
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid