Corrección de errores del acuerdo de colaboración técnica y administrativa entre Suiza y España, relativo a la realización de controles fitosanitarios de envios de frutas españolas destinadas a la importación en Suiza y anejo, firmado en Berna el 19 de junio de 1989.
Corrección de errores del Real Decreto 1638/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la nomenclatura y los derechos arancelarios para el año 1991.
Orden de 4 de abril de 1991 por la que se establecen excepciones temporales y se modifica la Orden de 12 de marzo de 1987 por la que se establecen normas fitosanitarias relativas a la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales en aplicación de la Directiva 77/93/CEE y sus modificaciones.
Real Decreto 420/1991, de 5 de abril, por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Real Decreto 421/1991, de 5 de abril, por el que se dictan normas reguladoras de los procesos electorales.
Real Decreto 422/1991, de 22 de marzo, por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad reglamentaria establecida, de don José Ignacio Jiménez Hernández, Magistrado del Tribunal Supremo.
Real Decreto 423/1991, de 5 de abril, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco a don José Antonio Aguiriano Fornies.
Real Decreto 424/1991, de 5 de abril, por el que se nombra Gobernador civil de la provincia de Soria a don Pedro Luis Piñeiro Robledo.
Real Decreto 425/1991, de 5 de abril, por el que se nombra Director general de Coordinación Jurídica e Institucional Comunitaria a don Alberto José Navarro González.
Real Decreto 426/1991, de 5 de abril, por el que se cesa a don Federico Prades Sierra como Director general de Previsión y Coyuntura.
Real Decreto 427/1991, de 5 de abril, por el que se nombra a don Juan Antonio Garde Roca Director general del Organismo autónomo Escuela de la Hacienda Pública.
Real Decreto 428/1991, de 5 de abril, por el que se nombra a don Angel Laborda Peralta Director general de Previsión y Coyuntura.
Real Decreto 429/1991, de 5 de abril, por el que se dispone el cese de don Enrique Guerrero Salom como Director del Gabinete del Ministro de Educación y Ciencia.
Real Decreto 430/1991, de 5 de abril, por el que se dispone el cese de don Javier Matía Prim como Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia.
Real Decreto 431/1991, de 5 de abril, por el que se nombra Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia a don Enrique Guerrero Salom.
Orden de 4 de marzo de 1991 por la que se integra en el Cuerpo de Maestros a doña Pilar Carpio Bonias como procedente del Plan Profesional de 1931.
Orden de 1 de marzo de 1991 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social), convocado por libre designación por Orden de 30 de agosto de 1990.
Real Decreto 432/1991, de 5 de abril, por el que se dispone el nombramiento como Director del Gabinete del Secretario de Estado para la Administración Pública de don José Angel Suárez González.
Corrección de errores de la Resolución de 31 de enero de 1991, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos de Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
Resolución de 1 de marzo de 1991, de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se hace pública la composición de miembros del Consejo Social.
Resolución de 7 de marzo de 1991, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Carmen Ruiz de la Cuesta Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Plástica», adscrita al Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.
Resolución de 11 de marzo de 1991, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don José Luis López Rivero, del área de conocimiento de «Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas», en virtud de concurso.
Resolución de 25 de marzo de 1991, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que cesan los Vocales del Consejo Social, representantes de la Junta de Gobierno de esta Universidad.
Resolución de 25 de marzo de 1991, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran los Vocales del Consejo Social, representantes de la Junta de Gobierno de esta Universidad.
Resolución de 3 de abril de 1991, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombran Director de Programas de Gerencia y Secretaria del Gerente, de este Organismo.
Acuerdo de 22 de marzo de 1991 por el que se anuncia para su cobertura dos plazas de Magistrado en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de Magistrado, como consecuencia de las jubilaciones de don José Ignacio Jiménez Hernández y don Benito Martínez Sanjuán.
Resolución de 3 de abril de 1991, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que se aprueban las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada.
Orden de 25 de marzo de 1991 por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo en el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria en el Ministerio de Economía y Hacienda.
Resolución de 4 de abril de 1991, de la Dirección General de Personal y Servicios, por la que se eleva a definitiva la relación provisional de admitidos y excluidos al concurso de méritos para la provisión de plazas en el extranjero. Se ordena la exposición de las listas definitivas y se anuncia lugar, día y hora para la comprobación de los méritos de la fase específica del procedimiento de selección.
Resolución de 1 de marzo de 1991, de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Industria y Energía.
Resolución de 1 de abril de 1991, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan unas Jornadas Técnicas de Estudio de Haciendas Locales, a celebrar en Torremolinos (Málaga).
Resolución de 1 de abril de 1991, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca la XVI Semana de Estudios Superiores de Urbanismo, a celebrar en Granada.
Resolución de 17 de enero de 1991, del Ayuntamiento de Salvaleón (Badajoz), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 31 de enero de 1991, del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 14 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Trebujena (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Contable.
Real Decreto 433/1991, de 5 de abril, por el que se concede el Collar de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III a su excelencia el Presidente de la República de Chile, don Patricio Aylwin.
Real Decreto 434/1991, de 5 de abril, por el que se concede la Banda de Dama de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III a la excelentísima señora Leonor Oyarzún de Aylwin.
Real Decreto 435/1991, de 5 de abril por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Joaquín Satrústegui Fernández.
Real Decreto 436/1991, de 5 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a los señores que se citan.
Real Decreto 437/1991, de 5 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Carlos Klammer, Director del Ceremonial y Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Chile.
Corrección de errores de la Orden 340/38470/1991, de 20 de febrero, por la que se deroga la Orden 102/1982, de 6 de julio, y se señala la nueva zona de seguridad de las instalaciones del antiguo polvorín del aeródromo militar de Lanzarote como «almacén de carácter no peligroso».
Resolución 29/1991, de 20 de marzo, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se delega en determinadas autoridades la designación de comisiones de servicio con derecho a indemnización.
Resolución de 26 de marzo de 1991, del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, por la que se delegan determinadas competencias.
Resolución de 27 de marzo de 1991, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público el tipo de interés efectivo anual para el segundo trimestre natural de 1991, a efectos de lo dispuesto en el artículo 3.º 1 de la Ley 14/1985, de Régimen Fiscal de determinados activos financieros, determinado conforme establece la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.
Resolución de 4 de abril de 1991, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público la combinación ganadora y el número complementario del sorteo de la Lotería Primitiva, celebrado el día 4 de abril de 1991.
Resolución de 20 de febrero de 1991, del Centro Español de Metrología, por la que se concede la aprobación de modelo de la jeringuilla médica de materia plástica para usar una sola vez, marca «Fabersanitas», modelo F50C, de 50 mililitros de capacidad nominal, fabricada y presentada por la Entidad «Fabersanitas, Sociedad Anónima», Registro de Control Metrológico número 0819.
Corrección de errores de la Resolución de 28 de enero de 1991, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del Convenio Colectivo para el personal laboral del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Resolución de 2 de abril de 1991, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 1/3945/1989, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Novena).
Resolución de 2 de abril de 1991, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 1/1280/1990, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Novena).
Resolución de 2 de abril de 1991, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 1/43/1990, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Novena).
Resolución de 2 de abril de 1991, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 1/39/1990, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Novena).
Resolución de 2 de abril de 1991, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 1/45/1990, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Novena).
Resolución de 21 de diciembre de 1990, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se acuerda tener por incoado expediente para la delimitación del entorno de la iglesia de San Martin de Salas, en Salas.
Resolución de 27 de diciembre de 1990, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se acuerda tener por íncoado expediente para la delimitación del entorno de la iglesia de Santa María la Mayor, Casa Palacio de Valdés Salas y Torre de la Villa, en Salas.
Orden de 22 de febrero de 1991, de la Consejería de Política Territorial, por la que se hace pública la modificación puntual número 15 del Plan General de Ordenación Urbana de Alcobendas, promovido por el Ayuntamiento de Alcobendas.
Cambios oficiales del día 5 de abril de 1991.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Subastas y concursos de obras y servicios
Otros anuncios oficiales
Anuncios particulares
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid