Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se dispone el cese de don Emilio Rodríguez de Alba Madrigal como Subdirector general de Informes de la Secretaría General Técnica de este Departamento.
Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se dispone el nombramiento de don Emilio Rodríguez de Alba Madrigal como Subdirector general de Promoción Legislativa de la Subsecretaría de este Departamento.
Orden de 26 de diciembre de 1988 por la que se nombra a don Pedro Lescure Ceñal Letrado Jefe del Servicio Jurídico de la Subsecretaría.
Orden de 26 de diciembre de 1988 por la que se nombra a don José Manuel Amador Báez Secretario general del Instituto de la Juventud.
Corrección de erratas de la Resolución de 15 de noviembre de 1988, de la Universidad de Alicante, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad y de Escuela Universitaria, en las diferentes áreas que se mencionan, a don Enric Balaguer Pascual y otros.
Resolución de 7 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento de Hellín (Albacete), por la que se hace público el nombramiento de un Técnico de Administración Especial y un Técnico de Administración General.
Resolución de 13 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento de Zafra (Badajoz), por la que se hace público el nombramiento de cuatro Agentes de la Policía Municipal.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid