Acuerdo de 21 de diciembre de 1988, de la Comisión Permanente, por el que se procede al nombramiento, en trámite de urgencia, de don Juan Abellán Soriano como Juez sustituto de los Juzgados de Murcia para el año judicial 1988/1989.
Acuerdo de 21 de diciembre de 1988, de la Comisión Permanente, por el que se procede al nombramiento, en trámite de urgencia, de don Francisco Javier Alvarez Barral como Juez sustituto de los Juzgados de Rentería para el año judicial 1988/1989.
Acuerdo de 22 de diciembre de 1988, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se determina la composición del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, conforme a lo previsto en los artículos 38 y 40 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales.
Orden de 24 de diciembre de 1988 por la que se dispone el cese de don Santiago Alonso González como Director de Estructuras Agrarias en el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Orden de 27 de diciembre de 1988 por la que se dispone el nombramiento de don Ignacio Alonso Gil como Subdirector general de Industrias Agrícolas y Forestales.
Orden de 11 de noviembre de 1988 por la que se nombra Director del Servicio Provincial de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado en Cáceres a don José Flores Bohoyo.
Resolución de 26 de diciembre de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado.
Resolución de 23 de noviembre de 1988, de la Secretaría General de Asistencia Sanitaria, por la que se rectifica la de 27 de octubre de 1988, que hacía público el resultado del concurso libre para la provisión de vacantes de personal sanitario en Equipos de Atención Primaria de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid