Orden de 15 de diciembre de 1988 por la que se nombra Subdirector general de Educación Permanente a don Mariano Jabonero Blanco.
Orden de 15 de diciembre de 1988 por la que se nombra Subdirector general de Educación Compensatoria, en la Dirección General de Promoción Educativa, a don Gregorio Anta Rodríguez.
Orden de 19 de diciembre de 1988 por la que se dispone el cese de don Ignacio Lobato Casado como Subdirector general de Evaluación de Medicamentos.
Orden de 19 de diciembre de 1988 por la que se dispone el cese de don Enrique Granda Vega como Subdirector general de Ordenación y Asistencia Farmacéutica.
Resolución de 1 de diciembre de 1988, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de dicha Universidad a don Agustín I. González Fontes de Albornoz, del área de conocimiento «Biología Vegetal», en virtud de concurso.
Resolución de 2 de diciembre de 1988, de la Secretaría General del Consejo de Universidades, por la que se notifican números de Registro de Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 5 de diciembre de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Margarita Mallol Lage Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Bioquímica y Biología Molecular».
Resolución de 5 de diciembre de 1988, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento «Microbiología», del Departamento de Microbiología y Parasitología a don Rafael Seoane Prado.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid