Real Decreto 1501/1988, de 12 de diciembre, por el que se nombra Presidente de la Sala Sexta del Tribunal Supremo a don José Moreno Moreno.
Real Decreto 1502/1988, de 9 de diciembre, por el que se promueve a la categoría de Fiscal a don Eugenio Baño Balseiro.
Real Decreto 1503/1988, de 9 de diciembre, por el que se reingresa al servicio activo en la Carrera Fiscal a don Antonio Morales Lázaro.
Orden de 7 de diciembre de 1988 por la que se resuelve concurso de traslado de Secretarios de Magistratura de Trabajo.
Orden de 7 de diciembre de 1988 por la que se resuelve concurso de traslado de Secretarios Judiciales de la Segunda Categoría.
Orden de 7 de diciembre de 1988 por la que se resuelve concurso de traslado de Secretarios de Magistratura de Trabajo.
Real Decreto 1504/1988, de 9 de diciembre, por el que se promueve al empleo de Intendente General del Aire al Intendente del Aire don Francisco Pinillos Ortiz de Landaluce.
Real Decreto 1505/1988, de 16 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Rafael Cortés Elvira como Director general del Consejo Superior de Deportes.
Real Decreto 1506/1988, de 16 de diciembre, por el que se nombra Director general de Deportes del Consejo Superior de Deportes a don Rafael Cortés Elvira.
Orden de 25 de noviembre de 1988 por la que se nombra Vocal Asesor en la Secretaría General del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico a doña Elena Castro Martínez.
Orden de 30 de noviembre de 1988 por la que se dispone el cese como Subdirector General de Becas y Ayudas al estudio, por pase a otro destino, de don Mariano Sanz Royo.
Orden de 30 de noviembre de 1988 por la que se dispone el cese como Inspector general de Federaciones y Entidades Deportivas en el Consejo Superior de Deportes de don Fernando Pastor Gómez-Cornejo.
Orden de 5 de diciembre de 1988 por la que se corrige errores en la de 12 de septiembre de 1988, que nombraba funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, a los opositores procedentes del concurso-oposición convocado por Orden de 12 de marzo de 1987.
Orden de 9 de diciembre de 1988 por la que se nombra Subdirector general de Proyectos y Construcción en la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar a don Eduardo Butler Halter.
Orden de 15 de diciembre de 1988 por la que se dispone el nombramiento de don Arcadio Gutiérrez Zapico como Subdirector general de Planificación y Coordinación Informática en la Dirección General de Informática y Estadística del Departamento.
Resolución de 30 de noviembre de 1988, de la Subsecretaría, por la que se declara el cese en el servicio activo y la pérdida de la condición de funcionario de don Evelio Isla Alvarez.
Real Decreto 1507/1988, de 16 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Fernando Méndez-Leite Serrano como Director general del Organismo Autónomo Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
Orden de 1 de diciembre de 1988 por la que se nombra a don Aurelio Fernández López Vocal Asesor de Relaciones Exteriores en la Unidad de Apoyo a la Subsecretaría.
Orden de 5 de diciembre de 1988 por la que se cesa a don Fernando Lorente Medina como Secretario general del Instituto de la Juventud.
Resolución de 14 de noviembre de 1988, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña María del Pilar Martínez Navia-Osorio, del área de conocimiento de «Enfermería», en virtud de concurso.
Resolución de 30 de noviembre de 1988, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Roberto Saucedo Sánchez Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Farmacología».
Resolución de 30 de noviembre de 1988, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Safwan Al Khouri Ibrahim Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Física Aplicada».
Resolución de 30 de noviembre de 1988, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Francisco Javier Aguirre Sádaba Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Estudios Arabes e Islámicos».
Resolución de 30 de noviembre de 1988, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña María del Carmen del Valle Ribes Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Química Física».
Resolución de 30 de noviembre de 1988, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Juan Paredes Núñez Catedrático de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Filología Románica».
Resolución de 30 de noviembre de 1988, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña María del Carmen Ayora Esteban Profesora titular de Escuela Universitaria, adscrita al área de conocimiento de «Didáctica de la Lengua y la Literatura».
Resolución de 30 de noviembre de 1988, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de la misma a doña Francisca Rius Díaz.
Resolución de 1 de diciembre de 1988, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña María de los Angeles Alonso Moraga, del área de conocimiento de «Genética», en virtud de concurso.
Resolución de 7 de diciembre de 1988, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don Luis Moya Ferrer, en el área de conocimiento de «Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras».
Resolución de 7 de diciembre de 1988, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don Ramón Quintanilla de la Torre, en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada».
Resolución de 7 de diciembre de 1988, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso de méritos, Catedrático de Escuela Universitaria a don Antonio Navarro Sentanyes, en el área de conocimiento «Química Orgánica».
Resolución de 7 de diciembre de 1988, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don Antonio Nacenta Navarro, en el área de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas».
Resolución de 7 de diciembre de 1988, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Catedrático de Universidad a don Antoni Giró Roca, en el área de conocimiento «Física Aplicada».
Resolución de 7 de diciembre de 1988, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Universitaria a don Rafael Reixach Corominas, en el área de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas».
Resolución de 7 de diciembre de 1988, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Universitaria a don José María Poudevida Font, en el área de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas».
Resolución de 7 de diciembre de 1988, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesora titular de Escuela Universitaria a doña María Begoña Andrés Baroja, en el área de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas».
Resolución de 10 de diciembre de 1988, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora titular de Universidad, en virtud del respectivo concurso, a doña María Jesús Mingot Marcilla.
Resolución de 10 de diciembre de 1988, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático de Universidad, en virtud del respectivo concurso, a don Manuel Pérez Ledesma.
Resolución de 28 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento de La Pobla de Segur (Lérida), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General y un Auxiliar de la Policía Municipal.
Resolución de 30 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento de Villa de Breña Baja (Tenerife), por la que se hace público el nombramiento de un Oficial Albañil y una Operadora de Ordenador.
Resolución de 30 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento de Marín (Pontevedra), por la que se hace público el nombramiento de dos Peones Operarios.
Resolución de 1 de diciembre de 1988, de la Diputación Provincial de Pontevedra, por la que se hace público el nombramiento de una Auxiliar Puericultora.
Resolución de 1 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento de Getafe (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera de esta Corporación.
Resolución de 1 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento de Mislata (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid