Real Decreto 1436/1988, de 4 de noviembre, por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente establecida de don Blas Oliet Gil, Magistrado, Presidente de la Sala Primera del Tribunal Central de Trabajo.
Orden de 29 de noviembre de 1988 por la que se nombra Director de Adquisiciones del Mando de Material del Ejército del Aire, al General de Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, don Carlos Hidalgo García.
Orden de 28 de noviembre de 1988 por la que se cesa a doña Pilar Martín Cortés como Consejera del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Orden de 28 de noviembre de 1988 por la que se nombra a doña Beatriz Muñoz-Seca y Fernández-Cuesta como Consejera del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Orden de 21 de noviembre de 1988, complementaria de la de 22 de septiembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 29), por la que se nombraban funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato.
Orden de 22 de noviembre de 1988 por la que se aceptan las renuncias de doña María Isabel García Gali y don Santiago Hevia García a su condición de funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato.
Orden de 28 de noviembre de 1988 por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato a don Maximiliano Tiessler Froemke, en cumplimiento de la Resolución de 22 de marzo de 1988, de la Dirección General de Personal y Servicios.
Resolución de 11 de noviembre de 1988, de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden efectos retroactivos al nombramiento de doña María de los Angeles Murga Menoyo como Profesora titular de Universidad.
Resolución de 18 de noviembre de 1988, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se nombra Profesora del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria a doña María de los Angeles Gil-Cepeda Pérez, para el área de conocimiento de «Didáctica de la Lengua y la Literatura», en virtud de concurso de méritos, quedando destinada en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Orden de 24 de noviembre por la que se integra en la Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Industria y Energía a doña María Luisa Eva Arias López.
Orden de 4 de noviembre de 1988 por la que se nombra a doña Sara Quilés García como Secretaria general del Instituto de la Mujer.
Resolución de 13 de octubre de 1988, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Pedro Pablo Alarcón Cavero Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos».
Resolución de 20 de octubre de 1988, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Jacinto Julio Alonso Pérez Catedrático de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Ingeniería Aeroespacial».
Resolución de 20 de octubre de 1988, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Juan Serrano Peña Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Expresión Gráfica en la Ingeniería».
Resolución de 16 de noviembre de 1988, de la Universidad de Cantabria, por la que se dispone el cese de Vocal del Consejo Social de esta Universidad, de don Jesús Polanco Gutiérrez.
Resolución de 16 de noviembre de 1988, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don Miguel Santamaría Lancho Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Historia e Instituciones Económicas».
Resolución de 16 de noviembre de 1988, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don Juan José Tynan Brennan Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Filología Inglesa».
Resolución de 16 de noviembre de 1988, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don Antonio José López Peinado Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Química Inorgánica».
Resolución de 16 de noviembre de 1988, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don José Antonio Bujalance García Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Geometría y Topología».
Resolución de 16 de noviembre de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña María del Carmen Martín Gómez Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento «Nutrición y Bromatología».
Resolución de 17 de noviembre de 1988, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Vocal del Consejo Social de esta Universidad, a don Leonardo Torres-Quevedo Torres-Quevedo.
Resolución de 17 de noviembre de 1988, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don Francisco Ruiz Gómez, Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Historia Medieval».
Resolución de 18 de noviembre de 1988, de la Universidad de Oviedo, por la que se procede al cese y nombramiento de Vocales del Consejo Social de esta Universidad.
Resolución de 18 de noviembre de 1988, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don José Antonio Navarro Fernández Profesor titular de esta Universidad adscrito al área de conocimiento de «Derecho Civil».
Resolución de 18 de noviembre de 1988, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Ramiro Megías López Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Escultura».
Resolución de 18 de noviembre de 1988, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Fernando José Escobar Jiménez Catedrático de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Medicina».
Resolución de 18 de noviembre de 1988, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Caridad Ruiz de Almodóvar Sel Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Estudios Arabes e Islámicos».
Resolución de 18 de noviembre de 1988, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Valentín del Olmo Navarrete Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería».
Resolución de 21 de noviembre de 1988, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Organización de Empresas», del Departamento Organización de Empresas, de esta Universidad a don Justino Bastida Calvo.
Resolución de 21 de noviembre de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Beatriz Cristina Jiménez Blasco Profesora titular de Universidad del área de conocimiento «Geografía Humana».
Resolución de 21 de noviembre de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Víctor José Monserrat Montoya Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Biología Animal».
Resolución de 21 de noviembre de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Carlos San Juan Mesonada Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Economía Aplicada».
Resolución de 22 de noviembre de 1988, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Lógica y Filosofía de la Ciencia», Departamento de Filosofía y Lógica y Filosofía de la Ciencia, a don José Manuel Méndez Rodríguez.
Resolución de 24 de noviembre de 1988, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra a don Juan Helguera Quijada Profesor titular de Universidad.
Resolución de 24 de noviembre de 1988, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra a don Juan José Fernández Martín Profesor titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 16 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento de Abrera (Barcelona), por la que se hace público el nombramiento de una plaza laboral, especialidad Jardinería.
Resolución de 22 de noviembre de 1988, de la Diputación Provincial de Pontevedra, por la que se hace público el nombramiento de tres Técnicos de Administración General.
Resolución de 22 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento de Busot (Alicante), por la que se hace público el nombramiento de un operario de cometidos múltiples.
Resolución de 22 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento de Sevilla, por la que se hace público el nombramiento de un Programador.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid