Real Decreto 1133/1988, de 21 de septiembre, por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas a don Antonio Juan Castro Feliciano.
Resolución 432/38850/1988, de 28 de septiembre, de la Subsecretaría, por la que queda sin efecto el nombramiento de dos Cadetes del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos (Escala de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos) del Ejército del Aire.
Resolución 432/38851/1988, de 28 de septiembre, de la Subsecretaría, por la que queda sin efecto el nombramiento como alumno del Cuerpo de Músicas Militares, para el empleo de Sargento del Ejército de Tierra.
Resolución 432/38852/1988, de 28 de septiembre, de la Subsecretaría, por la que queda sin efecto el nombramiento de cuatro Soldados-Alumnos ayudantes de Especialista del Ejército del Aire.
Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se nombra a don Francisco Javier Sansa Torres como Subdirector general de Política Arancelaria y de Instrumentos de Defensa Comercial.
Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se nombra a don Rafael Márquez Osorio como Subdirector general de Tráfico de Perfeccionamiento.
Orden de 3 de octubre de 1988 por la que se dispone el cese de don Alejandro López de Roma como Director técnico de Servicios del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, con categoría de Subdirector general.
Orden de 3 de octubre de 1988 por la que se dispone el cese de don Federico Ruiz de Lobera Tombelle como Subdirector general de Coordinación en la Dirección General de Investigación y Capacitación Agrarias.
Orden de 3 de octubre de 1988 por la que se dispone el nombramiento de don Federico Ruiz de Lobera Tombelle como Director técnico de Servicios del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, con categoría de Subdirector general.
Orden de 4 de octubre de 1988 por la que se dispone el cese de don Mariano Gómez Navarro como Subdirector general de Industrias Agrícolas y Forestales.
Orden de 4 de octubre de 1988 por la que se dispone el cese de don Rafael Milán Díez como Subdirector general de Relaciones Agrarias Internacionales.
Orden de 4 de octubre de 1988 por la que se dispone el nombramiento de don Enrique Luis Castañé Fernández como Subdirector general de Relaciones Agrarias Internacionales en la Secretaría General Técnica.
Orden de 4 de octubre de 1988 por la que se dispone el nombramiento de doña María de las Mercedes González Mateos como Secretaría general del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos, con categoría de Subdirectora general.
Resolución de 22 de septiembre de 1988, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, por la que se acepta la renuncia a su condición de funcionario del Cuerpo Auxiliar Postal y de Telecomunicación, Escala de Clasificación y Reparto, don Juan Salvador Enríquez Bermúdez.
Resolución de 26 de diciembre de 1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Rafael Serrada Hierro Catedrático de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Ingeniería Agroforestal», de dicha Universidad.
Resolución de 3 de junio de 1988, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Víctor Manuel Sánchez-Girón Renedo Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Ingeniería Agroforestal», de dicha Universidad.
Resolución de 3 de junio de 1988, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Eugenio José María García Mari Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Ingeniería Agroforestal», de dicha Universidad.
Resolución de 1 de julio de 1988, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Ramón López de Elorriaga y Uzquiano Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Organización de Empresas», de dicha Universidad.
Resolución de 28 de septiembre de 1988, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Universidad en el área de conocimiento «Historia Moderna», Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea a don Angel Rodríguez Sánchez.
Resolución de 14 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento de Marbella, sobre nombramiento de funcionario de carrera.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid