Real Decreto 945/1988, de 2 de septiembre, por el que se dispone el cese por jubilación de don José María Laborda Martín como Delegado de Hacienda de Salamanca.
Real Decreto 946/1988, de 2 de septiembre, por el que cesa don Prudencio García Gómez como Consejero de la Compañía Telefónica Nacional de España, en representación del Gobierno.
Real Decreto 947/1988, de 2 de septiembre, por el que se nombra Director general del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado a don Gregorio Máñez Vindel.
Real Decreto 948/1988, de 2 de septiembre, por el que se nombra Consejero de la Compañía Telefónica Nacional de España, en representación del Gobierno, a don Francisco Zambrana Chico.
Orden de 22 de julio de 1988 por la que se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Comercial Distribuidora Fernanuñense, Sociedad Anónima Laboral».
Orden de 27 de julio de 1988 por la que se autoriza para operar en el ramo de Accidentes a la Entidad «Postal Seguros Generales» (C-625).
Orden de 28 de julio de 1988 por la que se aprueba la extinción y subsiguiente eliminación de la Entidad «Fomento Español de Seguros, Sociedad Anónima» (C-83), del Registro Especial de Entidades Aseguradoras.
Orden de 28 de julio de 1988 por la que se aprueba la extinción y subsiguiente eliminación del Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la Entidad «Mutua Harinera de Seguros» (M-73).
Cambios oficiales del día 5 de septiembre de 1988.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid