Orden de 27 de julio de 1988 por la que se otorga carácter oficial al Escalafón del Cuerpo de Secretarios Judiciales, Secretarios de Magistratura de Trabajo y Secretarios de Juzgados de Paz, publicado en el «Boletín de Información del Ministerio de Justicia».
Resolución de 15 de julio de 1988, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que en aplicación del artículo 1.º de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Burgos don Roberto Velasco Alonso, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Real Decreto 867/1988, de 29 de julio, por el que se promueve al empleo de General de División del Ejército de Tierra al General de Brigada de Ingenieros don Agustín Quesada Gómez.
Real Decreto 868/1988, de 29 de julio, por el que se promueve al empleo de General Subinspector Médico del Ejército de Tierra al Coronel Médico don Antonio Ruiz de Villegas García.
Orden de 22 de julio de 1988 por la que se rectifica la de 30 de septiembre de 1986 en virtud de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, en fecha 15 de febrero de 1988, que estima el recurso contencioso-administrativo promovido por doña Encarnación Baeza López.
Orden de 26 de julio de 1988 por la que se resuelve concurso de méritos para cubrir plazas vacantes de Profesores de Educación General Básica en extensiones del Centro Nacional de Educación Básica a Distancia (CENEBAD) en régimen de comisión de servicios.
Real Decreto 869/1988, de 29 de julio, por el que se dispone el cese de don Guillermo de la Dehesa Romero como Consejero del Instituto Nacional de Hidrocarburos, en representación de la Administración.
Real Decreto 870/1988, de 20 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Pedro Pérez Fernández como Consejero del Instituto Nacional de Hidrocarburos, en representación de la Administración.
Resolución de 27 de julio de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Sección Bibliotecas).
Resolución de 27 de julio de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Especial Facultativo de Meteorólogos.
Resolución de 27 de julio de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Especial Técnico de Ayudantes de Meteorología.
Orden de 29 de julio de 1988 por la que se rectifica la de 19 de julio de 1988 por la que se resolvía concurso de traslados entre funcionarios del Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación Aérea, convocado por Orden de 24 de mayo de 1988.
Resolución de 24 de junio de 1988, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Eugenio Pérez de la Oliva Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Ingeniería de la Construcción».
Resolución de 1 de julio de 1988, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Jesús María José Bermejo Goday Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Proyectos Arquitectónicos».
Resolución de 1 de julio de 1988, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Willem Bernard Beekhof Harmsen Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Proyectos Arquitectónicos».
Resolución de 1 de julio de 1988, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Luis Sainz Vélez, Catedrático de Universidad, área de conocimiento «Economía, Sociología y Política Agraria».
Resolución de 1 de julio de 1988, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Antonio Manuel López Corral Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Economía Aplicada».
Resolución de 14 de julio de 1988, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Filología Gallega y Portuguesa» del Departamento Filología Gallega de esta Universidad a doña Pilar Vázquez Cuesta.
Resolución de 15 de julio de 1988, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores de la misma, en diferentes Cuerpos y áreas de conocimiento, a los aspirantes que se mencionan.
Resolución de 15 de julio de 1988, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Microbiología» del Departamento de Microbiología y Parasitología de esta Universidad a doña María Teresa Alegre Arribas.
Resolución de 18 de julio de 1988, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombran Profesores titulares de dicha Universidad a doña María Dolores González López y otro.
Resolución de 18 de julio de 1988, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Economía Financiera y Contabilidad» del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de esta Universidad a don José Luis Iglesias Sánchez.
Resolución de 22 de julio de 1988, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad, en virtud de los repectivos concursos, a doña María Isabel Correas Horneo y don Francisco Javier Quesada Sánchez.
Resolución de 8 de julio de 1988, del Ayuntamiento de Catarroja (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de una Auxiliar de Administración General.
Resolución de 13 de julio de 1988, del Ayuntamiento de La Pobla Llarga (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Resolución de 14 de julio de 1988, del Ayuntamiento de Onda (Castellón), por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 15 de julio de 1988, del Ayuntamiento de Marchena (Sevilla), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 16 de julio de 1988 del Ayuntamiento de Jaca (Huesca), por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid