Real Decreto 848/1988, de 29 de julio, por el que se dispone el cese de don Alfredo Pérez Rubalcaba como Secretario general de Educación.
Real Decreto 849/1988, de 29 de julio, por el que se nombra Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Educación a doña Elena Angulo Aramburu.
Real Decreto 850/1988, de 29 de julio, por el que se nombra Secretario de Estado de Educación a don Alfredo Pérez Rubalcaba.
Orden de 12 de julio de 1988 por la que se aceptan las renuncias de doña Miren Jone Azurza Fernández y doña Annie Allain Trompette a su condición de funcionarias de carrera de los Cuerpos de Agregados de Bachillerato y Catedráticos de Bachillerato, respectivamente.
Orden de 20 de julio de 1988 por la que se corrigen los errores observados en la de 7 de marzo de 1988, por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato a don Gerardo Palao Poveda.
Orden de 21 de julio de 1988 por la que se dispone el cese, a petición propia, de don Eduardo Cabezas Vila como Director Provincial de Educación y Ciencia de Avila.
Orden de 22 de julio de 1988 por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato a don Javier Domínguez Cañamaque, en cumplimiento de la Resolución de 28 de enero de 1988, de la Dirección General de Personal y Servicios.
Orden de 22 de julio de 1988 por la que se nombra Director provincial de Educación y Ciencia en Avila a don Francisco Isidoro Rojo Robles.
Resolución de 27 de julio de 1988, de la Subsecretaría, por la que se resuelve concurso público de méritos para la provisión de plazas de Profesores de Apoyo a los Centros de Profesores (CEPs), en régimen de comisión de servicio.
Corrección de erratas de la Resolución de 11 de julio de 1988, de la Dirección General de Personal y Servicios, por la que se hacen públicas las listas complementarias de opositores admitidos y excluidos definitivamente para ingreso en los Cuerpos de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial y Profesores Agregados de Bachillerato.
Orden de 30 de junio de 1988 por la que se accede a la división del Centro docente privado «Virgen del Mar», de Educación General Básica y Preescolar, de Fuenlabrada (Madrid), en dos Centros independientes.
Orden de 11 de julio de 1988 por la que se autoriza el cese de actividades de la Sección de Formación Profesional dependiente del Centro privado San Nicolás, sito en Madrid, plaza Pinazo, número 715.
Orden de 22 de julio de 1988 por la que se aprueba la tabla de equivalencias de los estudios del Sistema Educativo Canadiense con los correspondientes españoles de Educación General Básica, Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientación Universitaria.
Orden de 27 de julio de 1988 por la que se corrige la de 19 de mayo de 1988 que modifica los horarios lectivos de los planes de estudio de Formación Profesional de Primer Grado.
Orden de 27 de julio de 1988 por la que se corrige la de 19 de mayo de 1988 que modifica la de 22 de marzo de 1985 y 11 de septiembre de 1976 sobre el plan de estudios de Bachillerato Unificado Polivante.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid