Real Decreto 510/1988, de 27 de mayo, por el que se designa Embajador de España en la República Popular de Angola a don Antonio Sánchez Jara.
Real Decreto 511/1988, de 27 de mayo, por el que se designa Embajador de España en la República de Guatemala a don Juan Pablo de La iglesia y González de Peredo.
Real Decreto 512/1988, de 27 de mayo, por el que se nombra Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Alicante a don Ricard Cabedo Nebot.
Real Decreto 513/1988, de 27 de mayo, por el que se nombra Teniente Fiscal de la Audiencia Nacional a don Eduardo Fungairiño Bringas.
Real Decreto 514/1988, de 27 de mayo, por el que se nombra Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional a don Francisco Hernández Gil.
Real Decreto 515/1988, de 27 de mayo, por el que se promueve a la categoría de Fiscal de Sala del Tribunal Supremo a don Jesús Vicente Chamorro.
Real Decreto 516/1988, de 27 de mayo, por el que se promueve a la categoría de Fiscal de Sala del Tribunal Supremo a don José Aparicio Calvo Rubio.
Real Decreto 517/1988, de 27 de mayo, por el que se promueve a la categoría de Fiscal de Sala del Tribunal Supremo a don José Alvarado Ruiz.
Real Decreto 518/1988, de 27 de mayo, por el que se nombra Delegado de Hacienda de Barcelona a don Ramón Lanau Viñals.
Real Decreto 519/1988, de 27 de mayo, por el que se nombra Delegado de Hacienda Especial de Cataluña a don Miguel García Hoffman.
Real Decreto 520/1988, de 27 de mayo, por el que se dispone cese en el cargo de Delegado de Hacienda de Barcelona don Miguel García Hoffman.
Orden de 6 de mayo de 1988 por la que se nombra a don José Manuel Soria López como Jefe del Gabinete Técnico.
Orden de 14 de mayo de 1988 por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Orden de 14 de mayo de 1988 por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Orden de 14 de mayo de 1988 por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Titulados Técnicos Especializados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Orden de 14 de mayo de 1988 por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Titulados Técnicos Especializados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Resolución de 17 de mayo de 1988, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se dan efectos retroactivos al nombramiento de don Joan Josep Queralt i Jiménez como Profesor titular de Universidad, área de «Derecho Penal», en ejecución de sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona.
Resolución de 20 de mayo de 1988, de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden efectos retroactivos al nombramiento de la Profesora titular de Universidad doña Isabel Calero Secall.
Resolución de 9 de mayo de 1988, de la Universidad de Salamanca, por la que se complementa la de 21 de abril, que nombra Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento «Psicobiología», Departamento de Psicología, a doña María de los Angeles Peinado Manzano.
Resolución de 11 de mayo de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran Profesores de los Cuerpos Docentes Universitarios a don Carlos Tomás López de Pablo y otros, en virtud de sus respectivos concursos.
Resolución de 12 de mayo de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran a don Juan José Romo Urroz, a don Angel Felipe Ortega y a don Santiago Velilla Cerdán Profesores titulares de Universidad, del área de conocimiento «Estadística e Investigación Operativa».
Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Aurora Fuentes Vicente y a doña Antonia Rodríguez Agarrabeitia Profesoras de los Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra profesor titular de Universidad, del área de conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica», del Departamento de Representación y Teoría Arquitectónicas a don José Carlos Franco Taboada.
Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Saturnino Vicente Alvarez.
Resolución de 16 de mayo de 1988. de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento «Historia Antigua», del Departamento de Prehistoria. Historia Antigua y C. Técnicas e Historiografía a don Antonio Rodríguez Colmenero.
Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Construcciones Arquitectónicas», del Departamento de Construcciones Arquitectónicas a don Antonio López de la Osa Jiménez.
Resolución de 6 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de Amieva (Asturias), por la que se hace público el nombramiento de un oficial Administrativo, en regimen laboral.
Resolución de 9 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de Alcudia (Baleares), por la que se hace público el nombramiento de tres Técnicos de Grado Medio.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid