Real Decreto 481/1988, de 6 de mayo, por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente establecida, de don Salvador Domínguez Martín, Magistrado.
Resolución 423/38413/1988, de 17 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se designan voluntarios especiales, modalidad «A», de la Brigada Paracaidista.
Orden de 16 de mayo de 1988 por la que se dispone el cese de don Luis Montero García en el cargo de Subdirector general de Explotación Portuaria de la Dirección General de Puertos y Costas.
Orden de 18 de mayo de 1988 por la que se dispone el nombramiento de don Agustín Navarro Alvargonzález, como Director de Aguas Subterráneas y Geología Ambiental del Instituto Geológico y Minero de España, con nivel de Subdirector general.
Orden de 18 de mayo de 1988 por la que se nombra a don Juan González Montero, Ingeniero de Minas, número de Registro de Personal A03IN 745, Director provincial del Departamento en Granada.
Resolución de 10 de mayo de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Programadores de Informática de la Administración de la Seguridad Social.
Resolución de 9 de mayo de 1988, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, por la que se hace público a los efectos procedentes el acuerdo del Consejo de Ministros recaído en expediente disciplinario de separación del servicio.
Resolución de 4 de mayo de 1988, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesora titular de Universidad a doña María Santos Tomás Belenguer, en el área de conocimiento «Matemática Aplicada».
Resolución de 4 de mayo de 1988, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombran, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don Jordi Quer Bosor, en el área de conocimiento «Matemática Aplicada».
Resolución de 4 de mayo de 1988, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don Francisco Tiñena Salvañá, en el área de conocimiento «Matemática Aplicada».
Resolución de 6 de mayo de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Valeriano Bozal Fernández Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Historia del Arte», en virtud de concurso ordinario.
Resolución de 6 de mayo de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Pedro Francisco Gago Guerrero Profesor titular de Escuelas Universitarias, del área de conocimiento «Filosofía del Derecho Moral y Política».
Resolución de 6 de mayo de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad a don José Ramón Aragonés González, a doña María Luisa Fernández-Pirla Martínez y a don José Martí Pellón.
Resolución de 6 de mayo de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Emilio Cerdá Tena Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento «Fundamentos del Análisis Económico».
Resolución de 9 de mayo de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran Profesores de los Cuerpos Docentes Universitarios a don Juan Pablo Fusi Aizpurúa y otros, en virtud de sus respectivos concursos.
Resolución de 9 de mayo de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que nombran Profesores titulares de Universidad a doña María José Lorenzo Segovia y don Arturo González Romero, del área de conocimiento «Fundamentos del Análisis Económico».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid