Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran funcionarios de carrera de la escala de Gestión.
Resolución de 25 de marzo de 1988, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Dolores Peris Pascual, área de conocimiento «Metodología de las Ciencias del Comportamiento», Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento.
Resolución de 4 de abril de 1988, de la Secretaría General del Consejo de Universidades, por la que se notifican números de Registro de Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 5 de abril de 1988, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad a don Jaume Barrull Pelegrí, área de conocimiento «Historia Contemporánea», Departamento Geografía e Historia, y otros aspirantes en diferentes áreas de conocimiento que se mencionan.
Resolución de 5 de abril de 1988, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña Carmen Muñoz Lahoz, área de conocimiento «Filología Inglesa», Departamento Filología Anglo-Germánica.
Resolución de 5 de abril de 1988, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores titulares de Escuela Universitaria a doña María del Carmen Conde Delgado de Molina, área de conocimiento «Psicología Evolutiva y de la Educación», Departamento Educación y Psicología, y otros aspirantes en diferentes áreas de conocimiento que se mencionan.
Resolución de 5 de abril de 1988, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Francisco Javier Pedrosa Cuiñas, área de conocimiento «Derecho Financiero y Tributario», Departamento Economía Política, Hacienda Pública y Derecho Financiero y Tributario.
Resolución de 5 de abril de 1988, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Catedráticos de Universidad a don Jaume Bertranpetit Busquets, área de conocimiento «Biología Animal», Departamento Biología Animal, y otros aspirantes en las diferentes áreas de conocimiento que se mencionan.
Resolución de 5 de abril de 1988, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad a don Guillermo Gil Urgell, área de conocimiento «Economía Financiera y Contabilidad», Departamento Matemática Económica, Financiera y Actuarial, y otros aspirantes en las diferentes áreas de conocimiento que se mencionan.
Resolución de 5 de abril de 1988, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Albert Bastardas Boada, área de conocimiento «Lingüística General», Departamento Filología Románica.
Resolución de 8 de abril de 1988, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra funcionario de carrera a don Enrique Giménez López.
Resolución de 11 de abril de 1988, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran Catedráticos de Universidad a los señores que se citan, cuya relación comienza con don Fernando Fernández de la Gándara.
Resolución de 12 de abril de 1988, de la Universidad de Cádiz, por la que se rectifica la de 14 de marzo de 1988 por la que se nombran Profesores en diferentes áreas de conocimiento.
Resolución de 21 de marzo de 1988, de la Universidad de Barcelona, por la que se declara concluido el procedimiento y desierta una plaza de Profesor titular de Universidad.
Resolución de 4 de abril de 1988, de la Universidad de Salamanca, por la que se hace pública la composición de las Comisiones que han de resolver los concursos de Profesorado, convocados por Resolución de 19 de octubre de 1988.
Resolución de 4 de abril de 1988, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el nombramiento de Comisiones que han de juzgar los concursos a Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 5 de abril de 1988, de la Universidad de Salamanca, por la que se convocan a concurso las plazas de Profesores titulares de Universidad y Profesores titulares de Escuelas Universitarias.
Resolución de 13 de abril de 1988, de la Universidad de Cantabria, relativa a la composición de las Comisiones que han de juzgar concursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 13 de abril de 1988, de la Universidad de Cantabria, por la que se declara desierta una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 18 de abril de 1988, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran las Comisiones que han de juzgar concursos para la provisión de plazas de Profesorado Universitario.
Resolución de 18 de abril de 1988, de la Universidad de Salamanca, por la que se hace pública la composición de las Comisiones que han de resolver los concursos de Profesorado convocados por Resoluciones de 4 de diciembre y 30 de noviembre de 1987.
Resolución de 19 de abril de 1988, de la Secretaría General del Consejo de Universidades, por la que se señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 30 de marzo de 1988, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombran a don José Almagro Nosete Presidente de la Comisión que ha de juzgar la plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Derecho Procesal».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid