Orden de 15 de enero de 1988 por la que se declara la jubilación forzosa por cumplir la edad legalmente establecida de don Luis Vallterra Fernández, Juez, en situación de excedencia voluntaria.
Orden de 23 de diciembre de 1987 por la que se hace público el acuerdo del Consejo de Ministros sobre el expediente disciplinario de separación del servicio de un funcionario del Cuerpo Auxiliar de la Administración de Justicia.
Orden de 26 de enero de 1988 por la que se adjudica destino al Oficial de Administración de Justicia don Teodoro García Guijarro, en virtud de recurso interpuesto contra la Resolución de 14 de septiembre de 1987.
Resolución de 15 de enero de 1988, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Telde, perteneciente al Colegio Notarial de Las Palmas, al Notario de dicha localidad don Arturo Fermín Ezama García-Ciaño.
Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Colegio Notarial de Las Palmas, al Notario de dicha localidad don Marcos Guimerá Peraza.
Resolución de 2 de febrero de 1988, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Granada, perteneciente al Colegio Notarial de Granada, al Notario de dicha localidad don Santiago Marín López.
Resolución de 4 de febrero de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Letrados del Estado.
Resolución de 4 de febrero de 1988, de la Subsecretaría, por la que pasa a situación de retirado el Policía de segunda, marinero de la Sección de Mar, del Grupo de Policía de Ifni, número 1, Mehand Ben Mohammed Ben Amunan, número 50.600.
Resolución de 2 de enero de 1988, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento «Ciencias Morfológicas», del Departamento de Cien. Morfol., Anat. y Anat. Patol. Compara., de esta Universidad a doña María del Carmen Segura Iglesias. Plaza número 347/1987.
Resolución de 14 de enero de 1988, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Ricardo Brage Serrano como Profesor titular de Escuela Universitaria de Enfermería.
Resolución de 14 de enero de 1988, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Antonio Sánchez Tomás como Profesor titular de Escuela Universitaria de Economía Financiera y Contabilidad.
Resolución de 15 de enero de 1988, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a los Profesores titulares de Universidad que se citan.
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Ignacio Calve Pérez como Profesor titular de Escuela Universitaria de Economía Financiera y Contabilidad.
Resolución de 22 de enero de 1988, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se corrige un error aparecido en la Resolución de 15 de diciembre de 1987 («Boletín Oficial del Estado» número 313, del 31) por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Rafael Ferré Masip.
Resolución de 22 de enero de 1988, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se corrige un error aparecido en la Resolución de 23 de diciembre de 1987 («Boletín Oficial del Estado» número 16, de 19 de enero de 1988) por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Alvaro Vinacua Pla.
Resolución de 25 de enero de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se corrige la de 8 de enero de 1988 que nombraba Profesora titular de Universidad a doña Paloma Toñi Delgado.
Resolución de 25 de enero de 1988, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Teoría e Historia de la Educación», del Departamento Teoría e Historia de la Educación, de esta Universidad, a don José Manuel Touriñán López. Plaza número 313/86.
Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombran funcionarios de carrera en la Escala de Gestión de esta Universidad (promoción interna).
Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombran funcionarios de carrera en la Escala de Gestión de esta Universidad (acceso libre).
Resolución de 2 de febrero de 1988, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombran funcionarios de carrera en la Escala de Gestión de esta Universidad.
Corrección de erratas de la Resolución de 17 de diciembre de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Miguel Falcó Bataller como Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Biología Vegetal».
Resolución de 24 de diciembre de 1987, del Ayuntamiento de Villar del Olmo (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de Alguacil municipal.
Resolución de 21 de enero de 1988, del Ayuntamiento de Mieres (Asturias), por la que se hace público el nombramiento de funcionario y personal laboral de esta Corporación.
Resolución de 25 de enero de 1988, del Ayuntamiento de Enmedio (Cantabria), por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 25 de enero de 1988, del Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante), por la que se hace público el nombramiento de un Delineante de esta Corporación.
Resolución de 26 de enero de 1988, del Ayuntamiento de Ferreríes (Baleares), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Resolución de 26 de enero de 1988, del Ayuntamiento de Sevilla, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid