Real Decreto 1294/1987, de 16 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Jorge Parada Mejuto como Gobernador civil de la provincia de Pontevedra.
Real Decreto 1295/1987, de 18 de septiembre, por el que se dispone que don Félix Guillermo Fernández-Shaw y Baldasano cese como Embajador de España en la República Oriental del Uruguay, por pase a otro destino.
Real Decreto 1296/1987, de 18 de septiembre, por el que se designa Embajador de España en la República de Chile a don Félix Guillermo Fernández-Shaw y Baldasano.
Orden de 6 de octubre de 1987 por la que se resuelve concurso de promoción a la primera categoría del Cuerpo de Secretarios de la Administración de Justicia entre Secretarios de la segunda categoría.
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra sustituto permanente del Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Barcelona, perteneciente al Colegio Notarial de Barcelona, al Notario de dicha localidad don Jesús Led Capaz.
Orden de 1 de octubre de 1987 por la que se nombra Subdirector general de Programas Experimentales (nivel 30), en la Dirección General de Renovación Pedagógica a don Alfredo Fierro Bardají.
Orden de 1 de octubre de 1987 por la que se nombra Subdirector general de Cooperación Internacional (nivel 30) en la Secretaría General Técnica a don Emilio García Prieto.
Orden de 1 de octubre de 1987 por la que se nombra Subdirector general de Formación del Profesorado (nivel 30) en la Dirección General de Renovación Pedagógica a don Santiago Gutiérrez Vázquez.
Orden de 13 de octubre de 1987 por la que se nombra Director provincial de Educación y Ciencia en Teruel a don Juan José Murillo Ramos.
Resolución de 1 de octubre de 1987, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone la integración en el Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias, en ejecución de sentencia, de las Profesoras titulares doña María Tallo Muñoz y doña María José Fernández Biel, de acuerdo con la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.
Orden de 30 de septiembre de 1987 por la que se clasifica como funcionario de carrera de la Escala a extinguir de Auxiliares de la suprimida AISS, en situación de excedencia voluntaria, a don José Lázaro Almenar Coello.
Orden de 13 de octubre de 1987 por la que se dispone el nombramiento como Subdirector general Jefe del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Turismo de este Departamento, de don José Manuel Saiz de Omeñaca González.
Resolución de 22 de septiembre de 1987, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se nombra funcionario de carrera a don Julio Sueiras Gómez, procedente de cartero rural.
Orden de 15 de octubre de 1987 por la que se dispone el cese, a petición propia, de la funcionaria del Cuerpo Diplomático doña Anunciada Fernández de Córdova y Alonso Viguera, como Vocal Asesor del Ministro.
Resolución de 31 de agosto de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de esta Universidad.
Resolución de 10 de septiembre de 1987, de la Universidad de Granda, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar de esta Universidad.
Resolución de 25 de septiembre de 1987, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrática de Escuela Universitaria de la misma a doña Ana María Montiel Torres, en el área de conocimiento de «Economía Aplicada».
Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Isidoro Segovia Alex Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Didáctica de la Matemática».
Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña María Teresa Marín Hita Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Filología Inglesa».
Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Antonio Abolafia Valero Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica».
Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Diego de Alcalá Sevilla Merino Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Teoría e Historia de la Educación».
Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Salvador Rodríguez Vives Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Ingeniería Química».
Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Concepción Rodríguez Melgarejo Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Química Orgánica».
Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Antonio Parody Morreale Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Química Física».
Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña María Teresa Ortiz Gómez Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Historia de la Ciencia».
Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Jorge Ollero Hinojosa, Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa».
Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Antonio Martínez López, Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Geometría y Topología».
Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Carmen Martín Martín Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Farmacia y Tecnología Farmacéutica».
Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don José Maldonado Lozano, Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento «Pediatría».
Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Miguel Ramón López Bachero, Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Teoría e Historia de la Educación».
Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Enrique Gervilla Castillo, Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Teoría e Historia de la Educación».
Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Inmaculada García Fernández, Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Electrónica».
Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña María Angeles Ferro García Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Química Inorgánica».
Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Mercedes Fernández Carrión, Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Farmacia y Tecnología Farmacéutica».
Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña María Deogracia Domingo García Profesora titular de esta Universidad adscrita al área de conocimiento de «Química Inorgánica».
Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Universidad de Granada, por al que se nombra a don Francisco Carrión Méndez Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Prehistoria».
Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Universidad de Granada, por la que nombra a doña Rocío Benítez Rodríguez Profesora titular de esta Universidad adscrita al área de conocimiento de «Parasitología».
Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña María Victoria Béjar Luque Profesora titular de esta Universidad adscrita al área de conocimiento de «Microbiología».
Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de la misma a don Martín Brotat Ester en el área de conocimiento de «Psiquiatría».
Resolución de 1 de octubre de 1987, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Estadística e Investigación Operativa» del Departamento de Estadística e Investigación Operativa, de esta Universidad, a don Patricio Alfredo Sánchez Bello.
Resolución de 2 de octubre de 1987, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores de la misma, en diferentes Cuerpos y áreas de conocimiento, a los aspirantes que se mencionan.
Resolución de 3 de octubre de 1987, de la Universidad de Málaga, por al que se nombran Profesores de la misma, en diferentes Cuerpos y áreas de conocimiento, a los aspirantes que se mencionan.
Resolución de 5 de octubre de 1987, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Psicología Evolutiva y de la Educación» del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, de esta Universidad, a don José Cuba López.
Resolución de 7 de octubre de 1987, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra en virtud de concurso a don Ignacio Ara Pinilla, Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de «Filosofía del Derecho, Moral y Política».
Resolución de 29 de septiembre de 1987, del Ayuntamiento de Marchena (Sevilla), por la que se hace público el nombramiento de dos Administrativos de Administración General.
Resolución de 1 de octubre de 1987, del Ayuntamiento de León, por la que se hace público el nombramiento de cuatro Cabos del Servicio de Extinción de Incendios.
Resolución de 5 de octubre de 1987, de la Diputación Provincial de Pontevedra, por la que se hace público el nombramiento de dos Técnicos superiores adjuntos, en la especialidad de Análisis Clínicos.
Resolución de 9 de octubre de 1987, del Ayuntamiento de Bujalance (Córdoba), por la que se hace público el nombramiento de Encargado de la Biblioteca Pública Municipal.
Resolución de 9 de octubre de 1987, del Ayuntamiento de Bujalance (Córdoba), por la que se hace público el nombramiento de cuatro Policías municipales.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid