Real Decreto 1112/1987, de 3 de septiembre, por el que se resuelve concurso de traslado entre miembros de la Carrera Judicial con categoría de Magistrado y la promoción a la expresada categoría de los Jueces que se citan.
Resolución de 1 de septiembre de 1987, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se resuelve concurso de traslado entre Secretarios de la Administración de Justicia de la segunda categoría.
Orden 721/38761/1987, de 7 de septiembre, por la que se nombra Jefe del Apoyo Logístico de la Armada al Almirante don Jaime de Inclán y Giraldo.
Orden de 28 de agosto de 1987 por la que se nombra a don Pedro Pablo Bajo Martínez, como Subdirector general de Proyectos de Inversión.
Orden de 29 de julio de 1987 por la que se nombra a don Rodrigo Soto Ortiz como Secretario general en la Dirección General de Incentivos Económicos Regionales.
Orden de 1 de septiembre de 1987 por la que cesa don José María Roche Márquez como Subdirector general de Disposiciones y Estudios Administrativos.
Orden de 27 de agosto de 1987 por la que se nombra Directora del Gabinete Técnico del Subsecretario a doña Pilar Lucendo de Lucas.
Orden de 3 de septiembre de 1987 por la que se corrigen errores de la de 11 de agosto, que resolvía el concurso de méritos para la provisión de puestos de función inspectora educativa por funcionarios integrados en el Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa.
Orden de 8 de septiembre de 1987 por la que se dispone el cese de don Francisco Manuel de las Heras Borrero como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Badajoz.
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se dispone el cese a petición propia como Subdirector general de Tratamiento de la Información, dependiente de la Dirección General de Servicios, de don César Lanza Suárez, número de Registro de Personal A01PG003579..
Orden de 8 de septiembre de 1987 por la que se nombra Director de Geología y Técnicas Básicas del Instituto Geológico y Minero de España a don Antonio Quesada García.
Corrección de errores de la Resolución de 23 de junio de 1987, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Agentes de Investigación del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Resolución de 29 de enero de 1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Avelino Samartín Quiroga Catedrático de Universidad, área de conocimiento «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras».
Resolución de 4 de febrero de 1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Julio Pozueta Echávarri Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Urbanística y Ordenación del Territorio».
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Elorrieta Jové Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría».
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Rafael Ramis Abril Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Física Aplicada».
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Rosa María Carabaño Luengo Profesora titular de Universidad, área de conocimiento «Producción Animal».
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Francisco Javier Díaz Sánchez Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento «Expresión Gráfica en la Ingeniería».
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Emilio Manrique Menéndez Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento «Física Aplicada».
Resolución de 1 de agosto de 1987, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad en virtud del respectivo concurso.
Resolución de 1 de septiembre de 1987, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra un Vocal del Consejo Social de dicha Universidad.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid