Orden de 1 de julio de 1987 por la que se declara la jubilación por incapacidad permanente de don Francisco Barceló Barceló, Juez.
Orden de 26 de mayo de 1987 por la que se nombra a don José Luis Nuño Rubio como Subdirector general de Gestión de Clases Pasivas y Pensiones Especiales.
Orden de 25 de junio de 1987 por la que se nombra a don Luis Bonhome Sanz como Subdirector general de Coordinación.
Resolución de 8 de julio de 1987, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se da destino provisional a los Corredores Colegiados de Comercio nombrados por Orden de 13 de marzo de 1987.
Resolución de 17 de junio de 1987, de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se destina a Suboficiales del citado Cuerpo.
Orden de 17 de junio de 1987 por la que se nombra Subdirector general de Formación y Perfeccionamiento de Personal Investigador (nivel 30) de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica a don Ramón López de Arenosa y Díaz.
Orden de 17 de junio de 1987 por la que se nombra Subdirector general de Promoción de la Investigación (nivel 30) en la Dirección General de Investigación Científica y Técnica a don Salvador Montero Martín.
Orden de 1 de julio de 1987 por la que se nombra Jefe del Servicio de Inspección Técnica de Educación (nivel 30) a doña Angela Abos Ballarín.
Resolución de 30 de junio de 1987, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la adjudicación de los nombramientos para los puestos de Auxiliares de Conversación en Austria, así como una relación de reservas.
Resolución de 30 de junio de 1987, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace público la adjudicación de los nombramientos para los puestos de Auxiliares de Conversación en Alemania Federal, así como una relación de reservas.
Resolución de 30 de junio de 1987, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la adjudicación de los nombramientos para los puestos de Auxiliares de Conversación en Bélgica, así como una relación de reservas.
Resolución de 30 de junio de 1987, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace público la adjudicación de los nombramientos para los puestos de Auxiliares de Conversación en Italia, así como una relación de reservas.
Orden de 7 de julio de 1987 por la que dispone el nombramiento como Director provincial del Departamento en La Rioja de don José María Bares Iglesias.
Orden de 20 de mayo de 1987 por la que se dispone el cese de doña Natalia Rodríguez Salmones como Subdirectora general de Estudios, Documentación y Relaciones Internacionales del Instituto de la Mujer.
Resolución de 5 de junio de 1987, del Ayuntamiento de Saceruela (Ciudad Real), por la que se hace público el nombramiento de Subalterno de Administración General.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid