Real Decreto 522/1987, de 15 de abril, por el que se dispone el cese de doña Alicia Izaguirre Albiztur como Gobernadora civil de la provincia de Alava.
Real Decreto 523/1987, de 15 de abril, por el que se dispone el nombramiento de don César Milano Manso como Gobernador civil de la provincia de Alava.
Orden de 1 de marzo de 1987 por la que se nombra a don Antonio Ruiz Díaz, como Vocal asesor.
Orden de 8 de abril de 1987 por la que se nombra a don José Antonio Torres Viguer, como Secretario general de la Secretaría de Estado de Hacienda.
Orden de 1 de abril de 1987 por la que se destina al Teniente Coronel de la Guardia Civil don Alfonso Morillas Martínez, de la PLM, de la V Zona de dicho Cuerpo (Logroño), para el mando de la 141.ª Comandancia del citado Cuerpo (Guadalajara).
Orden de 27 de marzo de 1987 por la que se rectifica la de 30 de enero de 1986, que nombraba funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial a los opositores que superaron las fases del concurso-oposición libre convocado por Orden de 8 de marzo de 1984.
Orden de 8 de abril de 1987 por la que se resuelven los concursos de traslados entre Catedráticos numerarios de Bachillerato y Profesores agregados del mismo nivel convocados por Orden de 23 de octubre de 1986. (Continuación).
Resolución de 23 de marzo de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra en virtud de concurso, a don Antonio Cano Sánchez como Profesor titular de Universidad, de «Obstetricia y Ginecología», de dicha Universidad.
Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Alberto Guillermo Hauf Valls como Catedrático de Universidad de dicha Universidad.
Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Oscar Alvarez San Jaime como Profesor titular de Escuela Universitaria, de «Fundamentos del Análisis Económico», de dicha Universidad.
Resolución de 25 de marzo de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Juan Victoriano Ramírez Bosca como Profesor titular de Universidad, de «Obstetricia y Ginecología», de dicha Universidad.
Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra en virtud de concurso a don Juan Alberto Kurz Muñoz como Profesor titular de Universidad de «Historia del Arte», de dicha Universidad.
Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra en virtud de concurso a don José Aviñó Viguer como Profesor titular de Universidad, de «Obstetricia y Ginecología», de dicha Universidad.
Resolución de 3 de abril de 1987, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesores titulares de Universidad a doña María José Bonete Pérez y a don José María Asencio Mellado.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid