Resolución de 5 de marzo de 1987, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se declara jubilado por cumplimiento de la edad reglamentaria a don Manuel Escasa Aguirre, Médico Forense.
Resolución de 5 de marzo de 1987, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se declara jubilado por cumplimiento de la edad reglamentaria a don Luis García Hidalgo, Médico Forense.
Resolución de 31 de marzo de 1987, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila a doña Ana María Viola Sauret, Registradora de la Propiedad de Barcelona número 14, que ha cumplido la edad reglamentaria.
Resolución de 1 de abril de 1987, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila a don Cecilio Camy Sánchez-Cañete, Registrador de la Propiedad de Callosa de Ensarriá, que ha cumplido la edad reglamentaria.
Resolución de 1 de abril de 1987, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que en aplicación del artículo 1.º de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Zamora, don Luis Avila Alvarez, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que en aplicación del artículo 1.º de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Barcelona, don Angel Delgado y Pérez de Baños, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Orden 721/38253/1987, de 8 de abril, por la que se nombra Jefe del Estado Mayor del Mando Aéreo de Transporte al General de Brigada don Fernando Ostos González.
Orden de 10 de enero de 1987 por la que se cesa a don Guillermo de la Dehesa Romero, como Consejero del Instituto Nacional de Fomento de la Exportación (INFE).
Real Decreto 484/1987, de 10 de abril, por el que se dispone el cese de don Emilio Muñoz Ruiz como Director general de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia.
Real Decreto 485/1987, de 10 de abril, por el que se nombra Secretario general del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico a don Emilio Muñoz Ruiz.
Real Decreto 486/1987, de 10 de abril, por el que se nombra Director general de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia a don Luis Antonio Oró Giral.
Orden de 26 de marzo de 1987 por la que se nombra Vocal Asesor del Departamento, adscrita a la Subsecretaría (nivel 30), a doña María Teresa Giménez Alonso.
Orden de 31 de marzo de 1987 por la que se nombra Vocal Asesor del Departamento, nivel 30, adscrita a la Secretaría General de Educación, a doña Isabel Romero Sabater.
Orden de 8 de abril de 1987 por la que se resuelven los concursos de traslados entre Catedráticos numerarios de Bachillerato y Profesores agregados del mismo nivel convocados por Orden de 23 de octubre de 1986. (Continuación.).
Orden de 7 de marzo de 1987 por la que se cesa a don Félix González Bruno, como Subdirector general de Administración y Análisis Presupuestario del Instituto Social de la Marina.
Orden de 7 de abril de 1987 por la que se dispone el cese como Inspector general de Servicios del Departamento de don Juan Junquera González.
Orden de 3 de abril de 1987 por la que se designan los Vocales de la Comisión Asesora para el desarrollo del programa «Centro de Arte Reina Sofía».
Resolución de 20 de marzo de 1987, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra al Profesor titular de Universidad que se cita.
Resolución de 1 de abril de 1987, de la Secretaría General del Consejo de Universidades, por la que se notifican números de Registro de Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid