Orden de 21 de enero de 1987 por la que se declara en situación de Servicios Especiales en la carrera judicial a don Clemente González Peón.
Real Decreto 155/1987, de 30 de enero, por el que se promueve al empleo de General de División de la Guardia Civil al General de Brigada de la Guardia Civil don Juan Gemar Rojas.
Orden 721/38054/1987, de 28 de enero, por la que se nombra Inspector del Arma de Infantería al General de División, grupo «Mando de Armas», don José Sánchez Cuadrillero.
Orden 721/38055/1987, de 28 de enero, por la que se nombra Jefe de la División de Infantería Mecanizada «Maestrazgo» número 3 al General de División del Ejército de Tierra, grupo «Mando de Armas», don Juan Antón Ordóñez.
Orden 721/38056/1987, de 28 de enero, por la que se nombra segundo Jefe del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interregional Centro al General de Brigada de Artillería, Diplomado de Estado Mayor, grupo «Mando de Armas», don Ignacio Moyano Aboín.
Orden 721/38057/1987, de 28 de enero, por la que se nombra Secretario general del Mando Superior de Apoyo Logístico al General de Brigada de Caballería, Diplomado de Estado Mayor, grupo «Mando de Armas», don Carlos Balmorí Ruiz.
Orden 721/38058/1987, de 28 de enero, por la que se destina al Estado Mayor del Ejército de Tierra al General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, grupo «Mando de Armas», don José Antonio Romero Alés.
Orden 721/38059/1987, de 28 de enero, por la que se nombra segundo Jefe de la Comandancia General de Ceuta al General de Brigada de Infantería, grupo «Mando de Armas», don José Luis Pinacho Castillo.
Orden de 16 de enero de 1987 por la que se resuelve concurso público de méritos para proveer plazas vacantes de Profesores en el Colegio hispano-brasileño «Miguel de Cervantes», de Sao Paulo (Brasil), en régimen de comisión de servicio.
Orden de 22 de enero de 1987 por la que se acepta la renuncia de don Eugenio Reinhar Batanero como funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial.
Orden de 23 de enero de 1987 por la que se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores Numerarios y Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial a los opositores que han superado las fases del concurso-oposición libre convocados por Orden de 21 de marzo de 1985.
Orden de 23 de enero de 1987 por la que se complementa la de 30 de septiembre de 1986, que nombraba funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores Numerarios y Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial a aquellos opositores que han superado las fases del concurso-oposición libre convocado por Ordenes de 8 de marzo de 1984 y 21 y 25 de marzo de 1985.
Orden de 23 de enero de 1987 por la que se complementa la de 30 de septiembre de 1986, que nombraba funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores Numerarios y Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial, respectivamente, a aquellos opositores que superaron las fases del concurso-oposición libre convocado por Ordenes de 21 y 25 de marzo de 1985.
Resolución de 30 de enero de 1987, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombra Vocal Permanente de la Comisión Superior de Personal a don José Antonio Escalante Sánchez.
Real Decreto 156/1987, de 30 de enero, por el que se dispone el cese de don José Antonio Escalante Sánchez como Secretario general técnico.
Real Decreto 157/1987, de 30 de enero, por el que se nombra Secretario general técnico a don Jesús Rubí Navarrete.
Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Gestión a los aspirantes que se citan.
Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra funcionario de carrera de la Escala Técnica de Gestión al aspirante que se cita.
Resolución de 15 de enero de 1987, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos a los aspirantes que se citan.
Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Pedro Espinosa Hidalgo Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Química Analítica».
Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Josefa L. Segovia Parra Catedrático de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular».
Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Ramiro Pérez de la Blanca Capilla Profesor titular de Escuela Universitaria, adscrito al área de conocimiento «Economía Financiera y Contabilidad».
Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña María Belén García-Villanova Ruiz Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Nutrición y Bromatología».
Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don José Lutgardo Oliver Jiménez Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Genética».
Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Isabel Francisca Quesada Vázquez Profesora titular de Escuela Universitaria, adscrita al área de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa».
Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Jesús Gil Roales-Nieto Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico».
Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Gabriel Delgado Calvo-Flores Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Edafología y Química Agrícola».
Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don José Sánchez López Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Derecho Constitucional».
Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Domingo Gázquez Evangelista Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Química Analítica».
Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Miguel Moreno Moreno Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educación».
Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Miguel Angel Gamonal Torres Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Historia del Arte».
Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Urbano Alonso del Campo Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico».
Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a Salvador Villena Morales Profesor titular de Escuela Universitaria, adscrito al área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos».
Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Carmen J. García García Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Ciencias Morfológicas».
Resolución de 19 de diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Teià, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 22 de diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Collado Villalba, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 23 de diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Andilla, por la que se hace público el nombramiento de funcionario de esta Corporación.
Resolución de 7 de enero de 1987, del Ayuntamiento de Alborea, por la que se hace público el nombramiento de funcionario de esta Corporación.
Resolución de 7 de enero de 1987, del Ayuntamiento de Olot, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 7 de enero de 1987, del Ayuntamiento de Vall de Uxó, por la que se hace público el nombramiento de funcionario de esta Corporación.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid