Real Decreto 54/1987, de 9 de enero, por el que se resuelve el concurso de traslado entre miembros de la carrera judicial con categoría de Magistrado.
Orden de 9 de enero de 1987 por la que se resuelve el concurso de tralado para la provisión de los Juzgados que se citan entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de Juez.
Real Decreto 55/1987, de 16 de enero, por el que se dispone el cese como Presidente del Patronato del Instituto Nacional de Técnica Aerospacial del Teniente General del Ejército del Aire don Rafael López-Sáez Rodrigo.
Real Decreto 56/1987, de 16 de enero, por el que se nombra Presidente del Instituto Nacional de Técnica Aerospacial al General Inspector Ingeniero de Armamento don José Andrés Jiménez.
Orden 721/38007/1987, de 15 de enero, por la que se nombra Jefe del Sector Aéreo de Barcelona, al General de Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, don Luis Suevos Orduna.
Orden 721/38008/1987, de 15 de enero, por la que se nombra Director de enseñanza del Ejército del Aire al General de Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, don Carlos Conradi Pariente.
Orden 721/38009/1987, de 15 de enero, por la que se nombra Director de Construcciones Navales Militares al Vicealmirante don José Antonio Benítez Carrasco.
Orden 721/38010/1987, de 15 de enero, por la que se nombra Director de la Escuela de Guerra Naval al Vicealmirante don Fernando Martín Ivorra.
Orden 721/38011/1987, de 15 de enero, por la que se nombra Jefe de la Base Naval de Rota al Contralmirante don José María Gurucharri Martínez.
Orden 721/38012/1987, de 15 de enero, por la que se nombra Interventor general de la Armada al General de División Interventor (Rama de la Armada), don Juan Miguel Sánchez Andrada.
Orden 721/38013/1987, de 15 de enero, por la que se destina a la Intervención General del Ministerio de Defensa al General de Brigada Interventor (Rama de la Armada), don Julio Vecino García.
Orden 721/38014/1987, de 16 de enero, por la que se dispone el cese como Vicepresidente del Patronato del Instituto Nacional de Técnica Aerospacial del General de División del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos don Segismundo Sanz Aranguez.
Real Decreto 2752/1986, de 12 de diciembre, por el que se nombra Consejero del Banco de España, representante del personal, a don Luis Lorenzo Ibáñez Madrid.
Resolución de 18 de diciembre de 1986, de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se destina a Jefes y Oficiales del Cuerpo.
Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se corrigen errores de la de 16 de septiembre que nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Resolución de 1 de diciembre de 1986, de la Dirección Técnica de esta Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local, por la que se modifica el acuerdo de 17 de julio de 1985 adoptado por el Tribunal calificador del concurso de méritos convocado para la provisión de plazas vacantes en las Oficinas Provinciales de esta Entidad, procediéndose a la modificación de la calificación de los admitidos en el Subgrupo Auxiliar, así como los nombramientos para las distintas provincias.
Orden de 9 de enero de 1987 por la que se dispone el cese por pase a otro destino como Subdirector general de Transportes de Viajeros de don Jesús Mariano Pinilla Martín.
Orden de 10 de enero de 1987 por la que se dispone el nombramiento como Subdirector general de Mercancías de don Jesús Mariano Pinilla Martín.
Orden de 15 de enero de 1987 por la que se dispone el cese de don Javier Varela Tejedor como Director provincial de Transporte, Turismo y Comunicaciones en La Coruña.
Orden de 15 de enero de 1987 por la que se dispone el nombramiento como Subdirector general de Seguridad Marítima y Contaminación de la Dirección General de la Marina Mercante dependiente de este Departamento de don Juan Trigo del Río.
Orden de 15 de enero de 1987 por la que se nombra Jefe provincial de Comunicaciones de Gerona a don Pedro Formatje Vilarrasa.
Orden de 15 de enero de 1987 por la que se nombra Jefe provincial de Comunicaciones de Albacete a don José Baeza López.
Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Pedro José Aguayo de Hoyos Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Prehistoria».
Resolución de 3 de diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Uncastillo, por la que se hace público el nombramiento de funcionario de esta Corporación.
Resolución de 16 de diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Riotorto, por la que se hace público el nombramiento de funcionario de esta Corporación.
Resolución de 23 de diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Guareña, por la que se hace público el nombramiento de funcionario de esta Corporación.
Resolución de 26 de diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Ajalvir, por la que se hace público el nombramiento de funcionario de esta Corporación.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid