Resolución de 14 de julio de 1986, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que, en aplicación de la disposición transitoria de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Barcelona don Francisco Longo Sanz por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Resolución de 24 de julio de 1986, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se resuelve el concurso de Secretarios de las Magistraturas de Trabajo.
Resolución de 28 de julio de 1986, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se resuelve definitivamente el concurso de traslados entre Oficiales de la Administración de Justicia, anunciado por Resolución de 13 de mayo de 1986.
Resolución de 28 de julio de 1986, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se rectifica y eleva a definitiva la de 24 de junio de 1986, en la que se destinaba en concurso de traslado a los Agentes de la Administración de Justicia en ella relacionadas.
Real Decreto 1560/1986, de 29 de julio, por el que se dispone pase a la situación de Reserva Activa el Inspector Médico de Primera Clase del Cuerpo de Sanidad del Ejercito del Aire don Juan López León.
Orden de 22 de julio de 1986 sobre nombramiento de don Manuel Castells Oliván del Cuerpo de Catedráticos de Universidad como Director del Instituto de Estudios de Planificación.
Real Decreto 1561/1986, de 28 de julio, por el que se nombra Director del Gabinete del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a don Miguel Angel González Bernabé.
Resolución de 17 de marzo de 1986, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Antonio González Arche Profesor titular del área de «Física Aplicada» de dicha Universidad.
Resolución de 17 de marzo de 1986, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra en virtud de concurso a don Federico Alberto Cebollada Baratas Profesor titular del área de «Física Aplicada», de dicha Universidad.
Resolución de 21 de abril de 1986, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra en virtud de concurso a doña María del Coro López-Izquierdo Botín Profesora titular del área de «Expresión Gráfica Arquitectónica», de dicha Universidad.
Resolución de 25 de abril de 1986, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra en virtud de concurso a don Rafael Eugenio González Díaz Profesor titular del área de «Ingeniería Aeroespacial», de dicha Universidad.
Resolución de 25 de abril de 1986, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra en virtud de concurso a don José Villén Altamirano Profesor titular del área de «Matemática Aplicada», de dicha Universidad.
Resolución de 25 de abril de 1986, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Isabel Pérez de Colosia Rama Profesora titular del área de «Física Aplicada» de dicha Universidad.
Resolución de 25 de abril de 1986, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Cecilio Higinio Sánchez Guillén, Profesor titular del área de «Física Aplicada» de dicha Universidad.
Resolución de 30 de abril de 1986, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Adolfo Terán Carrasco Profesor titular del área de «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras» de dicha Universidad.
Resolución de 5 de mayo de 1986, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Antonio Vázquez Hoehne Profesor titular del área de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría» de dicha Universidad.
Resolución de 27 de junio de 1986, de la Universidad de León, por la que se nombra a doña Purificación Piñeiro Pardo Profesora titular de Escuelas Universitarias del área de conocimiento «Teoría e Historia de la Educación».
Resolución de 3 de julio de 1986, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Ana Sanz Rus Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Biología Animal».
Resolución de 10 de julio de 1986, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Leopoldo García Franquelo Catedrático de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Tecnología Electrónica».
Resolución de 11 de julio de 1986, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Química Orgánica», del Departamento de Química Orgánica, de la Facultad de Farmacia, a doña Esther Caballero Salvador.
Resolución de 11 de julio de 1986, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Adela Quesada Ruíz Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento «Ciencias Morfológicas».
Resolución de 11 de julio de 1986, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel García León Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento «Física Atómica, Molecular y Nuclear».
Resolución de 14 de julio de 1986, de la Universidad de Extremadura por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Teresa Galeano Díaz Profesora titular de Universidad del área de conocimiento «Química Analítica» de esta Universidad.
Resolución de 14 de julio de 1986, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Víctor Manuel Hurtado Pérez Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento «Prehistoria».
Resolución de 14 de julio de 1986, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María del Milagro Caballero Wangüemert Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Filología Española».
Resolución de 15 de julio de 1986, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Juan Cota Galán Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento «Ingeniería Química».
Resolución de 15 de julio de 1986, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Josefa María Mendoza Abréu Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento «Filología Española».
Resolución de 16 de julio de 1986, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Fernando Díaz del Olmo Profesor titular de esta Universidad adscrito al área de conocimiento «Geografía Física».
Resolución de 14 de julio de 1986, del Ayuntamiento de Paiporta, por la que se hace público el nombramiento de funcionario de esta Corporación.
Resolución de 16 de julio de 1986, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, por la que se nombran funcionarios de carrera de esta Corporación.
Resolución de 17 de julio de 1986, del Ayuntamiento de Vila-seca i Salou (Tarragona), por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid