Corrección de errores de la Orden de 23 de noviembre de 1985 por la que se nombra a doña Francisca Orozco Serrano Vocal Asesor del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Resolución de 5 de diciembre de 1985, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se dispone cese como Subdirector general de Ordenación de las Exportaciones Agrarias don Angel Rodríguez-Mata Salcedo.
Real Decreto 2292/1985, de 4 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento de don Luis García Peláez, como Presidente del Consejo Social de la Universidad de Oviedo.
Real Decreto 2293/1985, de 4 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento de don Carlos Blanes Nouvilas, como Presidente del Consejo Social de la Universidad de las Islas Baleares.
Real Decreto 2294/1985, de 4 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento de don José María Aroca Ruíz-Funes, como Presidente del Consejo Social de la Universidad de Murcia.
Resolución de 21 de noviembre de 1985, de la Dirección Técnica de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local, por la que se hacen públicos los nombramientos del personal que ha tomado parte en el concurso de méritos pra la provisión de vacantes de las oficinas provinciales de esta Entidad, convocado por Resolución de este órgano directivo de fecha 31 de octubre de 1984, y se determinan los concursantes que pueden acceder a las plazas que han quedado vacantes en el mismo como consecuencia de las renuncias formuladas y la no presentación de la documentación exigida.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid