Real Decreto 1329/1985, de 17 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma Valenciana en materia de semillas y plantas de vivero.
Real Decreto 1330/1985, de 1 de agosto, por el que se dispone el cese don José Miguel Muro Martínez como Director del Gabinete del Portavoz del Gobierno.
Real Decreto 1331/1985, de 1 de agosto, por el que se dispone el cese de don Miguel Angel Molinero Martínez como Director general de Relaciones Informativas.
Real Decreto 1332/1985, de 1 de agosto, por el que se nombra Director del Gabinete del Portavoz del Gobierno a don Miguel Gil Peral.
Real Decreto 1333/1985, de 1 de agosto, por el que nombra Director general de Relaciones Informativas a don Aurelio Sahagún Pool.
Orden de 15 de julio de 1985 por la que se nombra a don Samuel Segovia Pérez-Roldán Consejero Técnico del Departamento de Análisis del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Orden de 18 de julio de 1985 por la que se dispone el cese de don Federico G. Prades Sierra como Vocal Asesor del Departamento de Economía del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Orden de 31 de julio de 1985 por la que se dispone el cese de doña Francisca Sabbah Salomón como Consejera Técnica del Departamento de Análisis del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Corrección de errores de la Orden de 22 de mayo de 1985 por la que se integra a doña Mercedes Arcusa Martín en la Escala Administrativa de Organismos Autónomos.
Corrección de errores de la Orden de 13 de junio de 1985 por la que se integra a doña María Eugenia Oncina Nieto en la Escala Administrativa de Organismos Autónomos.
Orden de 18 de julio de 1985 por la que se otorta a la Sociedad «Imrus, Sociedad Anónima», la concesión definitiva para el funcionamiento de una emisora de frecuencia modulada en la localidad de Melilla.
Resolución de 16 de julio de 1985, del Centro Español de Metrología, por la que se concede la aprobación de prototipo de un sistema de autoservicio para gasolineras, marca «Aba Codeisa», modelo Pumperless, fabricado por Aba Codeisa.
Resolución de 16 de julio de 1985, del Centro Español de Metrología, por la que se concede la aprobación de los prototipos de básculas aéreas, modelos EA-150, EA-300, EA-600 y EA-1.000, marca «Epelsa», presentadas y fabricadas por «Epel Industrial, Sociedad Anónima».
Resolución de 17 de julio de 1985, del Centro Español de Metrología, por la que se concede la aprobación de un prototipo de báscula de pesaje dinámico de trenes, marca «Epelsa», modelo BF-100/D, fabricada por «Epel Industrial, Sociedad Anónima».
Resolución de 17 de julio de 1985, del Centro Español de Metrología, por la que se concede la aprobación de prototipos de dos básculas de plataforma, marca «Epelsa», modelos E-3.000 y E-6.000, fabricadas por «Epel Industrial, Sociedad Anónima».
Resolución de 17 de julio de 1985, del Centro Español de Metrología, por la que se concede la aprobación de prototipo de un computador electrónico «Retrofit», modelo RFU 8030, presentado por «Harry Walker. Sociedad Anónima», para que pueda ser incorporado a los surtidores de combustibles líquidos que se solicitan.
Resolución de 17 de julio de 1985, del Centro Español de Metrología, por la que se concede la aprobación de prototipo de una báscula puente, marca «Epelsa», modelo BP-60t, fabricada por «Epel Industrial, Sociedad Anónima».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid