Real Decreto 2521/1983, de 3 de agosto, por el que se regula el cumplimiento del porcentaje de participación del Instituto Nacional de Industria en Empresas.
Orden de 22 de septiembre de 1983 por la que se delegan determinadas atribuciones del Ministro de Economía y Hacienda en el Secretario de Estado de Hacienda.
Orden de 22 de septiembre de 1983 sobre fijación del derecho compensatorio variable para la importación de productos sometidos a este régimen.
Orden de 22 de septiembre de 1983 sobre fijación del derecho regulador para la importación de productos sometidos a este régimen.
Resolución de 14 de septiembre de 1983, de la Dirección General de Acción Social, por la que se convocan dotaciones económicas para contribuir a la financiación de programas de acción social.
Orden de 16 de septiembre de 1983 por la que se reglamenta una línea de ayudas a determinadas actividades agroindustriales.
Orden de 20 de septiembre de 1983 por la que se reglamenta una linea específica de ayudas para mejorar los medios de elaboración de vinos y mostos.
Orden de 23 de septiembre de 1983 por la que se suprimen las Comisiones Central y de Zonas de Cultivadores de Remolacha y Fabricantes de Azúcar y se crea la Comisión Nacional Azucarera.
Real Decreto 2522/1983, de 23 de septiembre, por el que se dispone que durante la ausencia del Ministro de Economía y Hacienda se encargue del Despacho de su Departamento el Ministro de Industria y Energía.
Real Decreto 2523/1983, de 14 de septiembre, por el que se promueve al empleo de General Auditor de la Armada al Coronel Auditor don Emilio Jiménez Villarejo.
Real Decreto 2524/1983, de 14 de septiembre, por el que se promueve al empleo de General Auditor de la Armada al Coronel Auditor don José Duret Abeleira.
Real Decreto 2525/1983, de 14 de septiembre, por el que se promueve al empleo de Ministro Togado de la Armada al General Auditor don José Antonio Andino Ruiz.
Real Decreto 2526/1983, de 14 de septiembre, por el que se promueve al empleo de Ministro Togado de la Armada al General Auditor don José María Dávila Zurita.
Real Decreto 2527/1983, de 15 de septiembre, por el que se nombra Consejero Togado del Consejo Supremo de Justicia Militar al Ministro Togado de la Armada don José Antonio Andino Ruiz.
Real Decreto 2528/1983, de 15 de septiembre, por el que se nombra Consejero Togado del Consejo Supremo de Justicia Militar al Ministro Togado de la Armada don José María Dávila Zurita.
Real Decreto 2529/1983, de 15 de septiembre, por el que se nombra Asesor Jurídico del Cuartel General de la Armada al Ministro Togado don Federico Trillo-Figueroa y Vázquez.
Real Decreto 2530/1983, de 23 de septiembre, por el que se promueve al empleo de General Auditor del Cuerpo Jurídico del Aire al Coronel de dicho Cuerpo don Victorino Bragado Vivar.
Resolución de 1 de septiembre de 1983, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se nombra Inspector del Cuerpo Superior de Policía a la funcionaria en prácticas que se cita.
Orden de 18 de julio de 1983 por la que se nombra a don Abilio Barbero de Aguilera Profesor agregado de «Historia social de la Edad Media» (a término) de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid.
Orden de 5 de septiembre de 1983 por la que en virtud de traslado, se nombra Profesor agregado a don Arturo García Navarro, de «Edafología», de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura.
Orden de 20 de septiembre de 1983 por la que se dispone el cese como Subdirector general de Planificación del Transporte Marítimo en la Dirección General de la Marina Mercante de don Federico Fernández-Aceytuno Gavarrón.
Orden de 20 de septiembre de 1983 por la que se dispone nombrar Subdirector general de Planificación del Transporte Marítimo en la Dirección General de la Marina Mercante a don José Luis García Gabaldón.
Resolución de 29 de agosto de 1983, de la Dirección General de Correos y Telecomunicación, por la que se nombra funcionario de carrera a don Clemente Aguilera Ochoa, procedente Cartero rural.
Resolución de 1 de septiembre de 1983, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se anuncia la celebración de dos cursos de Ofimática.
Orden de 5 de septiembre de 1983 por la que se nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso de acceso a la cátedra del grupo XIV de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid.
Orden de 5 de septiembre de 1983 del Tribunal del concurso-oposición, para la provisión de plazas de Profesores adjuntos de la disciplina de grupo XIX, «Botánica agrícola» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos», por la que se convoca a los señores opositores.
Resolución de 1 de septiembre de 1983, del Tribunal del concurso-oposición para la provisión de plazas de Profesores adjuntos de «Genética» de Facultades de Veterinaria de diversas Universidades, por la que se convoca a los señores opositores.
Resolución de 9 de septiembre de 1983, del Tribunal del concurso-oposición para la provisión de plazas del Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, disciplina de «Parasitología y enfermedades parasitarias» (Facultades de Veterinaria), por la que se convoca a los señores opositores para su presentación y comienzo de los ejercicios.
Resolución de 19 de septiembre de 1983, del Servicio Central y Provinciales de las Juntas de Detasas, por la que se declara constituido el Tribunal al que ha de regir las oposiciones para cubrir plazas de Subalternos en este Organismo.
Corrección de errores de la Orden de 15 de julio de 1983 por la que se otorga a «Radio Club de Canarias, S. A.», la concesión definitiva de una emisora de frecuencia modulada en Telde (Las Palmas).
Corrección de errores de la Orden de 15 de julio de 1983 por la que se otorga a «La Voz de Galicia, S. A.», la concesión definitiva de una emisora de frecuencia modulada en La Coruña.
Orden 111/02819/1983, de 28 de julio, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 28 de febrero de 1983 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Odriozola Echaniz, Sargento de Infantería y Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/02820/1983, de 28 de julio, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 28 de febrero de 1983 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Lorenzo Jura Martín, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/02828/1983, de 28 de julio, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 10 de febrero de 1983 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Núñez Ruiz, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/02829/1983, de 28 de julio, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 17 de febrero de 1983 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Jerónimo González Calvo, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden de 29 de junio de 1983 por la que se dispone la ejecución de la sentencia desestimatoria de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 2 de octubre de 1982, en recurso interpuesto contra sentencia dictada en 9 de julio de 1980, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla, en relación con el impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1975.
Orden de 27 de julio de 1983 por la que se concede a la Empresa «Antracitas de Toreno, S. L.», CIF-B-24008930, los beneficios establecidos en la Ley 6/1977, de 4 de enero de Fomento de la Minería.
Orden de 27 de julio de 1983 por la que se concede a la Empresa «Granja Castelló, Sociedad Anónima» CIF-A-25002858, los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente.
Orden de 27 de julio de 1983 por la que se concede, a la Empresa «Vidrieras de Llodio, S. A.» (CE-153) CIF A-01.000587, los beneficios fiscales que establece la Ley 82/1980, de 30 de diciembre sobre conservación de energía.
Orden de 27 de julio de 1983 por la que se concede a las Empresas que se citan, los beneficios fiscales que establece la Ley 82/1980, de 30 de diciembre sobre conservación de la energía.
Orden de 27 de julio de 1983 por la que se concede a la Empresa «Compañía de Industrias Agrícolas, S. A.» (CE-159) NIF A-08001018, los beneficios fiscales que establece la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre conservación de energía.
Orden de 27 de julio de 1983 por la que se concede a la «Cooperativa Quesera Manchega "La Santa Cruz"», CIF F-16/003915, los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de «interés preferente».
Orden de 27 de julio de 1983 por la que se concede a la Empresa «Valeme, Sociedad Cooperativa Limitada», CIF F/41102245, los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de «interés preferente».
Orden de 27 de julio de 1983 por la que se concede a la «Sociedad Cooperativa Agrícola de Jaén», CIF 23.009.087, los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de «interés preferente».
Orden de 28 de julio de 1983 por la que se concede a la Sociedad «Cooperativa San Antonio Abad», N. I. F. 23/005986, los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente.
Orden de 29 de julio de 1983 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 38.718, interpuesto por don Antonio Prats Sarries.
Cambios oficiales del día 23 de septiembre de 1983.
Corrección de erratas de los cambios oficiales del día 22 de septiembre de 1983.
Orden de 1 de septiembre de 1983 por la que se aprueba la creación de la Medalla de la Universidad Hispanoamericana de Santa María de La Rábida (Huelva).
Orden de 7 de septiembre de 1983 por la que se autoriza la utilización de libros de texto en Centros de Bachillerato.
Resolución de 9 de agosto de 1983, de la Dirección General de Política Científica, por la que se prorrogan las becas en Francia del Plan de Formación de Personal Investigador.
Resolución de 14 de septiembre de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del Convenio Colectivo Interprovincial para la Empresa «Westinghouse, S. A.».
Real Decreto 2531/1983, de 4 de agosto, por el que se declara la urgente ocupación de bienes y derechos al objeto de imponer la servidumbre de paso para construir un línea de transporte de energía eléctrica, interprovincial, a 380 KV de tensión, que enlazará las centrales hidroeléctricas «Tajo de la Encantada» (Málaga)-«Litoral de Carboneras» (Almería) en su recorrido por las tres provincias afectadas, Málaga, Granada y Almería, por las Empresas «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», y «Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad Anónima» (ENDESA).
Orden de 1 de agosto de 1983 sobre contrato por el que «Eniepsa» cede a «Campsa» un 10 por 100 de participación en los permisos «Andalucía A, B, C, D, E, F, y G».
Orden de 1 de septiembre de 1983 por la que se declara comprendida en sector industrial agrario de interés preferente la instalación de una línea de fabricación de quesos en la industria láctea que «Danone, S. A.», posee en Parets de Vallés (Barcelona).
Orden de 1 de septiembre de 1983 por la que se declara comprendida en sector industrial agrario de interés preferente la ampliación de la central lechera que la Entidad «Industrias Lácteas Agrupadas, Sociedad Anónima» (ILASA), tiene adjudicada en Coslada (Madrid).
Orden de 5 de septiembre de 1983 por la que se declara incluida en zona de preferente localización industrial agraria la ampliación de la bodega de elaboración de la Empresa individual «Castaño Santa, Ramón», sita en Yecla (Murcia) y se aprueba el correspondiente proyecto técnico.
Resolución de 8 de septiembre de 1983, de la Primera Jefatura Zonal de Construcción de Transportes Terrestres, por la que se señala fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas que se citan.
Orden de 31 de agosto de 1983 por la que se declara monumento histórico-artístico de interés local el edificio del Ayuntamiento y la fuente de Cella (Teruel).
Resolución de 23 de mayo de 1983, de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, por la que se ha acordado tener por incoados expedientes de declaración de monumento histórico-artísticos, a favor de varios inmuebles en la provincia de Soria.
Resolución de 14 de julio de 1983, de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, por la que se ha acordado tener por incoado el expediente de declaración de monumento histórico-artístico a favor del Palacio Nuevo de Oropesa (Toledo).
Resolución de 27 de julio de 1983, de la Dirección General del Libro y Bibliotecas, por la que se hace público la composición del Jurado del concurso para la selección de los «libros mejor editados» del año en su edición de 1983, así como el fallo emitido por el mismo.
Resolución de 12 de agosto de 1983, de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, por la que se ha acordado tener por incoado el expediente de declaración de monumento histórico-artístico, a favor del palacio del Virrey, en Elizondo (Navarra).
Resolución de 23 de agosto de 1983, de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, por la que se ha acordado tener por incoado el expediente de declaración de monumento histórico-artístico, a favor del edificio de la Curia Eclesiástica (antigua Universidad), en Granada.
Resolución de 23 de agosto de 1983, de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, por la que se ha acordado tener por incoado el expediente de declaración de monumento histórico-artístico, a favor del Palacio de Torremegía en Granátula de Calatrava (Ciudad Real).
Resolución de 30 de agosto de 1983, de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, por la que se ha acordado tener por incoado el expediente de declaración de monumento histórico-artístico a favor de la iglesia parroquial de la Purísima Concepción, en Hornachos (Badajoz).
Orden de 13 de septiembre de 1983 por la que se dispone se dé cumplimiento a la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 43.039, interpuesto contra este Departamento por don Fernando Egido Carrión.
Orden de 13 de septiembre de 1983 por la que se dispone se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 42.441, interpuesto contra este Departamento por el Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza, titular de editorial «Luis Vives».
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Resolución de 11 de agosto de 1983, del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, por la que se publica la lista de solicitudes de peticiones a plazas de Jefes y Oficiales de Cuerpos de Policía de la Comunidad Autónoma del País Vasco, remitida hasta el día de la fecha a la Consejería de Interior a través de la Presidencia del Gobierno.
Resolución de 23 de junio de 1983, del Servicio de Industria de Lérida, por la que se autoriza el establecimiento y declara en concreto la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan. Referencia: D-4.754 R.L.T.
Resolución de 19 de julio de 1983, del Servicio de Industria de Lérida, por la que se autoriza el establecimiento y declara en concreto la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan (referencia: B.-4.709. R.L.)
Resolución de 31 de agosto de 1983, del Servicio Territorial de Industria de Barcelona, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan.
Orden de 20 de julio de 1983 por la que se acuerda aprobar definitivamente el proyecto de modificación del plan general de ordenación urbana de Vigo con el fin de calificar como suelo ferroviario los terrenos actualmente ocupados por la estación de ferrocarril.
Orden de 21 de julio de 1983 por la que se resuelve expediente tramitado por el Ayuntamiento de Vigo y promovido por don Miguel Alvarez Pérez y otros, en el que se interesa la aprobación definitiva del proyecto de modificación del plan general de ordenación urbana de Vigo en el solar situado en la plaza de Eduardo Fadrique, entre las calles Tomás A. Alonso y avenida de La Coruña.
Resolución de 20 de julio de 1983, de la Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas, por la que se dispone la publicación del acuerdo de la Junta de Galicia, de fecha 14 de julio de 1983, por el que se estima el recurso de reposición interpuesto por don Joaquín Fernández Crespo, Director general de SEPES, relativo al proyecto de plan parcial remodelado del polígono industrial «Las Gándaras», en el término municipal de Porriño, provincia de Pontevedra.
Resolución de 29 de julio de 1983, de la Dirección General de Transportes de la Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la concesión del servicio público regular de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera desde La Coruña al aeropuerto de Labacolla, sin paradas intermedias.
Resolución de 4 de agosto de 1983, del Servicio Territorial de Industria de La Coruña, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (expediente 34.857).
Resolución de 4 de agosto de 1983, de la Dirección General de Transportes de la Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la concesión del servicio público regular de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre Orense y Piñeira de Arcos.
Resolución de 4 de agosto de 1983, de la Dirección General de Transportes de la Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la concesión del servicio público regular de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre Acebedo del Río y Mosteiro.
Resolución de 4 de agosto de 1983, de la Dirección General de Transportes de la Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la concesión del servicio público regular de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre Miranda y Sobrado de Picato y entre Ancho y Gomeán.
Resolución de 4 de agosto de 1983, de la Dirección General de Transportes de la Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la concesión del servicio público regular de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre Feria del Monte y Pino.
Resolución de 4 de agosto de 1983, de la Dirección General de Transportes de la Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la concesión del servicio público regular de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre Vilate de Abajo y Cotelo de Arriba.
Resolución de 26 de agosto de 1983, del Servicio Territorial de Industria de La Coruña, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. Expediente 50.287.
Resolución de 26 de agosto de 1983, del Servicio Territorial de Industria de La Coruña, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. Expediente 50.280.
Resolución de 29 de agosto de 1983, del Servicio Territorial de Industria de La Coruña, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita expediente 50.285).
Resolución de 12 de julio de 1983, del Servicio Territorial de Industria de Valencia, por la que se autoriza el establecimiento de la línea aérea de alta tensión que se cita.
Resolución de 6 de septiembre de 1983, del Servicio Provincial de Industria y Energía de Zaragoza, por la que se hace pública la autorización administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de línea subterránea a 25 KV de la línea de circunvalación de Caspe a la E. M. de Caspe (A. T. 215/82).
Resolución de 22 de junio de 1983, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Badajoz, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.
Resolución de 4 de julio de 1983, de la Consejería de Turismo, Transportes y Comunicaciones, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la concesión del servicio público regular de transporte de viajeros por carretera entre Cáceres, Valencia de Alcántara y San Vicente de Alcántara con hijuelas, como resultante de la unificación UJE-4.
Resolución de 8 de julio de 1983, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Badajoz, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.
Resolución de 29 de agosto de 1983, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cáceres, por la que se autoriza y declara, en concreto, de utilidad pública el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.
Acuerdo de 21 de febrero de 1983, del Consejo Ejecutivo del Consejo General Interinsular de las islas Baleares, sobre concesión de autorización para la reparación de una cetárea de langosta a favor de don Juan Morey Melís.
Acuerdo de 7 de marzo de 1983, del Consejo Ejecutivo del Consejo General Interinsular de las islas Baleares, sobre prórroga de concesión de un vivero de mejillón denominado «San Jaime» a favor de don Antonio González Company.
Acuerdo de 7 de marzo de 1983, del Consejo Ejecutivo del Consejo General Interinsular de las islas Baleares, sobre prórroga de concesión de un vivero de mejillón denominado «Cala Apartio» a favor de don Antonio González Company.
Acuerdo de 22 de marzo de 1983, del Consejo Ejecutivo del Consejo General Interinsular de las islas Baleares, sobre autorización de instalación de una cetárea de langosta a favor de don Diego Coll Petrus y dos más.
Acuerdo de 28 de marzo de 1983, del Consejo Ejecutivo del Consejo General Interinsular de Baleares, sobre autorización de instalación de una cetárea de langosta en terrenos de propiedad privada a favor de doña Magdalena Riera Sans.
Acuerdo de 5 de mayo de 1983, del Consejo Ejecutivo del Consejo General Interinsular de Baleares, sobre concesión de dos viveros flotantes de mejillones a favor de doña Juana Coll Andréu y don Manuel Cabrera Torres.
Subastas y concursos de obras y servicios
Otros anuncios
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid