Orden de 17 de enero de 1983 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio del Interior y el pase a la situación de «en expectativa de servicios civiles» del Comandante de Infantería don Lorenzo Herrero Vallejo.
Orden de 18 de enero de 1983 por la que se dispone la baja en los destinos civiles que ocupan de varios Jefes del Ejército de Tierra.
Orden de 19 de enero de 1983 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Economía y Hacienda, del Comandante de Infantería don José Salafranca Granda.
Orden de 19 de enero de 1983 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Coronel de Infantería retirado don Antonio Ruibérriz de Torres y Ruibérriz de Torres.
Orden de 19 de enero de 1983 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Economía y Hacienda, del Comandante de Infantería retirado don Agustín López Andújar.
Orden de 19 de enero de 1983 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Economía y Hacienda, del Capitán de Artillería retirado don Juan Montero de la Puente.
Orden de 19 de enero de 1983 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Economía y Hacienda, del Capitán de Infantería retirado don Felipe Navarro Cordón.
Orden de 19 de enero de 1983 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio del Interior del Coronel Honorario de Artillería don Carlos Pérez Azorín.
Orden de 19 de enero de 1983 por al que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo del Capitán de Caballería retirado don Nicolás Blanco Cambeiro.
Orden de 24 de enero de 1983 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Economía y Hacienda del Coronel de Artillería don Rafael Sánchez de Nieva Ferrand.
Orden de 24 de enero de 1983 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio del Interior del Capitán de Artillería retirado, don Sinforoso Barriga Méndez.
Orden de 7 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de don Alberto Gutiérrez Reñón como Director de la Escuela de la Función Pública Superior.
Resolución de 18 de enero de 1983, de la Secretaría Técnica de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se resuelve concurso de traslado entre funcionarios del Cuerpo Administrativo de los Tribunales.
Resolución de 25 de enero de 1983, de la Secretaría Técnica de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se resuelve concurso de traslado entre Oficiales de la Administración de Justicia.
Real Decreto 225/1983, de 9 de febrero, por el que se dispone pase al grupo «B» el General de División del Estado Mayor General del Ejército del Aire don Francisco Torres Eguíbar.
Orden 360/90003/1983, de 1 de febrero, por la que se nombra representante regional del Consejo Superior de Acción Social de la Novena Región Militar al General de División del Ejército don Enrique Puga Cruz.
Orden 110/00004/1983, de 4 de febrero, por la que se nombra Vocal representante del Ejército del Aire en la Junta Central Militar de Redención de Penas al General de Brigada de dicho Ejército don Tomás Sánchez San Juan.
Orden de 27 de enero de 1983 por la que se nombra Subdirector general de Estudios y Coordinación a don Miguel Blesa de la Parra.
Orden de 28 de enero de 1983 por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública (Gestión Aduanera), convocado por Resolución de la Subsecretaría de Hacienda de 27 de octubre de 1982.
Orden de 24 de septiembre de 1982 por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Administración Civil del Estado procedentes de las pruebas selectivas convocadas por Orden de 10 de marzo de 1981.
Real Decreto 226/1983, de 2 de febrero, por el que se dispone el cese de don Manuel Martínez Bargueño como Inspector general de Servicios del Ministerio de Educación y Ciencia.
Real Decreto 227/1983, de 9 de febrero, por el que don Raúl Morodo Leoncio cesa en el cargo de Rector Magnífico de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo».
Real Decreto 228/1983, de 9 de febrero, por el que se nombra Rector magnífico de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo» a don Santiago Roldán López.
Real Decreto 229/1983, de 9 de febrero, por el que se nombra Rector Magnífico honorario de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo» a don Raúl Morodo Leoncio.
Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de don Jesús Elejalde Arranz como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Alava.
Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de don Roberto García Martínez como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Albacete.
Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de don Pedro A. Tomás Moreno como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Alicante.
Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de don Luis Miguel Fresneda Fresneda como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Badajoz.
Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de don Eduardo Saavedra Maldonado como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Baleares.
Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de don Carlos Ucelay Montero como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria.
Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de don Rafael Ortiz Cervello como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Castellón.
Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de doña Celia Abenza Rojo como Directora provincial de Trabajo y Seguridad Social de Guadalajara.
Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de don Fernando Aguirre Rodríguez como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Granada.
Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de don José Ignacio Valenzuela Poblaciones como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Guipúzcoa.
Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de don José Luis Martínez Laseca como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Huesca.
Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de don Angel Elicio Vicente Gómez como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Jaén.
Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de don Federico Villa Alberdi como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Oviedo.
Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de don Juan Martínez Romero como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Salamanca.
Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Juan Pastor Alvarez como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Alava.
Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don José Fuentes Conesa como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Albacete.
Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Miguel Angel Luengo Sánchez como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Alicante.
Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Francisco Manuel de las Heras Borrero como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Badajoz.
Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Javier López Blanco como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Baleares.
Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Gonzalo Burgués Mogro como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria.
Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don José Ignacio Domínguez García de Paredes como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Castellón.
Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Ramón Gallego Gil como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ciudad Real.
Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Angel Sánchez Iglesias como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Guadalajara.
Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Angel Martín Lagos como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Granada.
Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Ignacio Quintana Bergera como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Guipúzcoa.
Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Ignacio Bernardo Jiménez como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Oviedo.
Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don José Miguel Fernández López como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Pontevedra.
Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Juan Andrés Pérez García como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Salamanca.
Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don José Luis Martínez Laseca como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza.
Real Decreto 230/1983, de 9 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de don Francisco Botella Botella en el cargo de Presidente del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Orden de 31 de enero de 1983 por la que se dispone el cese de don Alfredo Mampaso Bueno como Subdirector general de la Inspección General del Departamento.
Real Decreto 231/1983, de 9 de febrero, por el que se dispone el cese como Director general de Administración Local de don José Mario Corella Monedero.
Real Decreto 232/1983, de 9 de febrero, por el que se nombra Director general de Administración Local a don José Mariano Benítez de Lugo y Guillén.
Orden de 1 de febrero de 1983 por la que se nombra a don Ramón Gil Grande Subdirector general de Ordenación y Asistencia Sanitaria del Plan Nacional para el Síndrome Tóxico.
Orden de 1 de febrero de 1983 por la que se nombra a don Miguel Carlos García Cano Secretario general del Plan Nacional para el Síndrome Tóxico.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid