Real Decreto 111/1982, de 15 de enero, por el que se nombra Consejero electivo de Estado a don Ignacio Alfaro Arregui.
Real Decreto 3326/1981, de 4 de diciembre, por el que se nombra Teniente Fiscal de la Audiencia Provincial de Alicante a don Ricard Cabedo Nebot.
Real Decreto 3327/1981, de 4 de diciembre, por el que se nombra Fiscal de la Audiencia Territorial de Zaragoza a don Bernardino Ros Oliver.
Real Decreto 3328/1981, de 4 de diciembre, por el que se promueve a la categoría de Fiscal a don José Antonio Romero Escabias de Carvajal.
Real Decreto 3329/1981, de 4 de diciembre, por el que se promueve a la categoría de Fiscal a don Luis Castro Fernández.
Real Decreto 3330/1981, de 4 de diciembre, por el que se declara jubilado, por cumplir la edad reglamentaria, a don Antonio Sanarega Novillo, Abogado Fiscal del Tribunal Supremo.
Real Decreto 3331/1981, de 4 de diciembre, por el que se declara jubilado, por cumplir la edad reglamentaria, a don Francisco Corzo Machuca, Fiscal General.
Real Decreto 3332/1981, de 4 de diciembre, por el que se declara jubilado en la Carrera Fiscal a don Luis Martín-Ballestero y Costea, Fiscal General.
Real Decreto 112/1982, de 13 de enero, por el que se nombra Jefe de la Brigada de Infantería de Defensa Operativa del Territorio número IX al General de Brigada de Infantería don Emilio Rodríguez Raposo.
Real Decreto 113/1982, de 13 de enero, por el que se nombra Jefe de la Brigada de Infantería de Defensa Operativa del Territorio número V al General de Brigada de infantería don Ramiro Llamas Martín.
Real Decreto 114/1982, de 13 de enero, por el que se nombra Jefe de la Brigada de Infantería de Reserva al General de Brigada de Infantería don Ricardo Castillo del Río.
Real Decreto 115/1982, de 13 de enero, por el que se nombra Segundo Jefe de la comandancia General de Melilla al General de Brigada de Infantería, diplomado de Estado Mayor, don Juan Giráldez Dávila.
Real Decreto 116/1982, de 13 de enero, por el que se nombra Jefe de la Brigada de Infantería Motorizada XXXI y Gobernador militar de la plaza y provincia de Castellón al General de Brigada de Infantería, diplomado de Estado Mayor, don Juan Gómez-Zamalloa Menéndez.
Real Decreto 117/1982, de 13 de enero, por el que se dispone el pase a la situación de reserva activa del Almirante don Francisco Javier de Elizalde y Lainez.
Real Decreto 118/1982, de 20 de enero, por el que se dispone que el General de División del Ejército don Domingo Bello del Valle pase al grupo de «Destino de Arma o Cuerpo».
Resolución de 10 de noviembre de 1981, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a situación de retirado del Policía del Cuerpo de Policía Armada don Miguel López Martín.
Orden de 30 de diciembre de 1981 por la que se resuelve el concurso convocado por la de 16 de septiembre para proveer determinadas vacantes entre funcionarios del Cuerpo de Arquitectos y de Ingenieros superiores de Vivienda.
Orden de 9 de diciembre de 1981 por la que se integra a doña Montserrat Freixes Granes en el Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de Música y Declamación y se dispone su jubilación voluntaria.
Real Decreto 119/1982, de 15 de enero, por el que se dispone el cese de don Angel Delgado Martín en el cargo de Delegado de Trabajo de Gerona.
Real Decreto 120/1982, de 15 de enero, por el que se dispone el cese de don Luis Cisnal Gredilla en el cargo de Delegado de Trabajo de Pontevedra.
Orden de 15 de enero de 1982 por la que se nombra a don Angel Delgado Martín Director del Gabinete del Subsecretario de Empleo y Relaciones Laborales.
Orden de 12 de enero de 1982 sobre nombramiento del Técnico comercial del Estado don Angel Viñas Martín de Vocal de la Junta Asesora Permanente del Ministerio de Economía y Comercio.
Real Despacho de 16 de diciembre de 1981 por el que se nombra Magistrado de la Sala Sexta del Tribunal Supremo a don Enrique Ruiz Vadillo.
Real Despacho de 19 de diciembre de 1981 por el que se nombra Presidente de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo a don Luis Valle Abad.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid