Orden de 30 de septiembre de 1980 por la que se integra a don César Albiñana García-Quintana en el Cuerpo General Técnico de la Administración Civil del Estado.
Resolución de 22 de octubre de 1980, de la Dirección General de Justicia, por la que se jubila a don Julio Vázquez de Parga García, Secretario de Juzgado de Distrito en situación de excedencia voluntaria.
Real Decreto 2642/1980, de 4 de noviembre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Arma de Aviación, Escala de Tropas y Servicios, con carácter honorífico, al Coronel de dicha Arma y Escala, en situación de retirado, don Ramón Salas Larrazábal.
Real Decreto 2643/1980, de 4 de noviembre, por el que se promueve al empleo de Intendente del Aire del Cuerpo de Intendencia del Aire, con carácter honorífico, al Coronel de dicho Cuerpo y Escala, en situación de retirado, don Sebastián Virto González.
Real Decreto 2644/1980, de 11 de diciembre, por el que se destina al Estado Mayor del Aire al General de Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, Diplomado de Estado Mayor, don José Antonio Rebuelta García.
Corrección de errores del Real Decreto 2577/1980, de 28 de noviembre, por el que se nombra Jefe de Estudios de la Escuela de Altos Estudios Militares del CESEDEN al General de División del Estado Mayor General del Ejército del Aire don Juan de Cara Vilar.
Orden de 9 de octubre de 1980 por la que se nombra a don José Javier Cruz San Julián Profesor agregado de «Geodinámica externa e Hidrogeología» de la Facultad de Ciencias de la Universidad del País Vasco.
Orden de 10 de octubre de 1980 por la que se nombra a don Florencio Jesús del Pozo Vindel Profesor agregado del grupo IX, «Cálculo de estructura», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid.
Orden de 16 de octubre de 1980 por la que se nombra a don Tomás Emilio Díaz González Profesor agregado de «Botánica» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga.
Orden de 17 de noviembre de 1980 por la que se rectifica la de 1 de septiembre de 1980, en el sentido de nombrar, con carácter definitivo, para la plaza de Profesor adjunto de Universidad en la disciplina de «Derecho internacional público» de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid a don Gil Carlos Rodríguez Iglesias, quedando subsistente dicha Orden en todos los demás particulares.
Real Despacho de 4 de noviembre de 1980 por el que se acuerda el nombramiento de los Magistrados que se citan.
Real Despacho de 10 de noviembre de 1980 por el que se nombra Presidente de la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de La Coruña a don Santiago Pérez-Arda y López.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid