Real Decreto 2565/1980, de 7 de noviembre, por el que se dispone cese como Subdelegado del Gobierno en Melilla don Tomás Sanz Hoyos.
Orden de 13 de noviembre de 1980 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio del Interior del Comandante de Caballería don Carlos Zapatero Arija.
Resolución de 22 de octubre de 1980, de la Dirección General de Justicia, por la que se jubila a don Alfredo Florencio Gómez Gómez, Secretario de Juzgado de Distrito.
Resolución de 5 de noviembre de 1980, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Santa Cruz de Tenerife a don José Machado Carpenter, Notario de aquella localidad.
Orden de 17 de noviembre de 1980 por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato en la asignatura «Lengua y Literatura catalanas» a doña Nieves Faura Pujol.
Resolución de 28 de octubre de 1980, de la Junta de Energía Nuclear, por la que se integra a la funcionaria de carrera de este Organismo doña María del Carmen de Rueda Escolar en la Escala de Delineantes, de índice de proporcionalidad 6.
Resolución de 30 de octubre de 1980, de la Junta de Energía Nuclear, por la que se integra en las Escalas de Administración y Especialistas Técnicos y de Investigación, de índice de proporcionalidad 6, a los funcionarios que se citan.
Resolución de 14 de noviembre de 1980, de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional, por la que se adjudican destinos provisionales a los funcionarios de carrera de la Escala de Aparejadores e Ingenieros Técnicos del Organismo.
Resolución de 14 de noviembre de 1980, de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Aparejadores e Ingenieros Técnicos a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas convocadas por dicho Organismo.
Orden de 26 de noviembre de 1980 por la que se dispone el cese como Subdirector general de Personal de Administración Local de don Ricardo González Antón.
Orden de 26 de noviembre de 1980 por la que se dispone el cese como Subdirector general de Planes Provinciales de don Víctor Cervera Mercadillo de Dios.
Orden de 26 de noviembre de 1980 por la que se nombra Subdirector general de Cooperación con las Corporaciones Locales a don José Luis Sánchez-Ferrero Martín.
Orden de 26 de noviembre de 1980 por la que se nombra Subdirector general de Personal de Administración Local a don Jesús Gómez Chaparro.
Orden de 7 de noviembre de 1980 por la que se autoriza la inmediata posesión e incorporación a su nuevo destino en la Universidad de Salamanca, plaza de «Filología Latina», Facultad de Filosofía y Letras, del Colegio Mayor Universitario de Zamora, previo cese del actual destino en la UNED, a don Jenaro Costas Rodríguez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid