Real Decreto 2403/1980, de 4 de noviembre, por el que se dispone cese como Gobernador civil de la provincia de León don Luis Cuesta Gimeno.
Real Decreto 2404/1980, de 4 de noviembre, por el que se dispone el pase a la situación de reemplazo por enfermo del Vicealmirante don Manuel Pieltain Moreno.
Orden de 4 de noviembre de 1980 por la que se nombra Jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Hacienda a don Modesto Ogea Martínez-Orozco.
Orden de 29 de octubre de 1980 por la que se nombra Director Ejecutivo de la Organización de Trabajos Portuarios a don Jaime López-Fando Raynaud.
Orden de 20 de octubre de 1980 por la que se nombran funcionarios de nuevo ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de Minas, procedentes de la Escala Complementaria.
Orden de 24 de octubre de 1980 por la que se dispone el cese de don Francisco Javier Ruiz de Assin y Chico de Guzmán como Director del Gabinete Técnico del excelentísimo señor Ministro.
Resolución de 15 de octubre de 1980, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, en el concurso libre de méritos convocado el 14 de noviembre de 1972 para proveer plazas de Facultativos titulados superiores en la Ciudad Sanitaria «Juan Canalejo», de la Seguridad Social de La Coruña.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid