Orden de 1 de octubre de 1980 por la que pasa a situación de retirado el Cabo de la Compañía Mixta de Ingenieros del Sahara Mohamed uld Banbanna uld Enhamed, número de filiación 1.320 (Z).
Orden de 16 de octubre de 1980 por la que se nombra para la Secretaría de la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Madrid a don Santiago Cruz Gómez.
Orden de 20 de octubre de 1980 por la que se nombra Abogado Fiscal de la Audiencia Nacional a don Ignacio María Gordillo Alvarez-Valdés.
Real Decreto 2344/1980, de 24 de octubre, por el que se dispone pase a la situación de «Reserva» el General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del Aire don Angel Sánchez González.
Orden de 30 de octubre de 1980 por la que se dispone el cese como Subdirector general de Gestión Económica y Presupuestos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de don Aquilino Peña Sánchez.
Orden de 30 de octubre de 1980 por la que se dispone el nombramiento de don Celso Nores González como Subdirector general de Gestión Económica y Presupuestos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Orden de 20 de octubre de 1980 por la que se resuelve con carácter definitivo el concurso de traslado en el Cuerpo de Practicantes Titulares.
Orden de 30 de octubre de 1980 por la que se nombra Jefe del Gabinete Técnico del Secretario de Estado para las Comunidades Autónomas a don José Luis Redondo Pérez.
Orden de 30 de octubre de 1980 por la que se nombra a don Luis Ortega Puente, Subdirector general de Cooperación con los Entes Preautonómicos del Ministerio de Administración Territorial.
Orden de 30 de octubre de 1980 por la que se nombra a don Francisco Tovar Mendoza, Subdirector general de Estudios del Ministerio de Administración Territorial.
Orden de 30 de octubre de 1980 por la que se nombra a don Vicente García Alvira Subdirector general de Transferencias de Medios del Ministerio de Administración Territorial.
Orden de 31 de octubre de 1980 por la que se dispone el cese de don Jesualdo Domínguez-Alcahud y Monge en el cargo de Director del Instituto de Estudios de Administración Local.
Orden de 31 de octubre de 1980 por la que se nombra Director del Instituto de Estudios de Administración Local a don Luis Manuel Cosculluela Montaner.
Orden de 8 de septiembre de 1980 por la que se nombra a don Ignacio Zarra Cameselle Profesor agregado de «Fisiología vegetal» de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca.
Orden de 8 de septiembre de 1980 por la que se nombra a don José Luis Romero Palanco Profesor agregado de «Medicina legal» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santander.
Resolución de 21 de octubre de 1980, de la Diputación Provincial de Lérida, por la que se nombra Oficial Mayor Letrado de esta Corporación a don Antonio Jiménez Rubia.
Resolución de 22 de octubre de 1980, del Ayuntamiento de Camas, por la que se hace público el nombramiento de Oficial Mayor de esta Corporación.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid