Orden de 31 de julio de 1980, por la que se rectifica la de 10 de febrero de 1977, en cumplimiento de la resolución de la Presidencia del Gobierno de 30 de abril de 1980, por la que se estimó el recurso interpuesto por doña María del Carmen Huertos Quintano, funcionaria del Organismo autónomo «Servicio Nacional de Productos Agrarios».
Resolución de 6 de octubre de 1980, de la Comisión Superior de Personal, por la que se resuelve el concurso número 1/1980 de traslados, por méritos, convocado entre Funcionarios del Cuerpo General Auxiliar de la Administración Civil del Estado.
Real Decreto 2254/1980, de 17 de octubre, por el que se dispone que don Juan Antonio Samaranch Torelló cese en el cargo de Embajador de España en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Resolución de 6 de octubre de 1980, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al Notario de Alicante don Arturo Manso Rincón, por haber cumplido la edad reglamentaria.
Orden de 8 de octubre de 1980 por la que se nombra a don Rafael Muñoz López-Carmona Subdirector general de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas, de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales.
Orden de 17 de octubre de 1980 por la que cesa en el cargo de Subdirector general de Inspección del Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) don Angel García-Moya Martín.
Orden de 17 de octubre de 1980 por la que cesa en el cargo de Inspector general del Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios (FORPPA) don Antonio García Pestaña.
Orden de 17 de octubre de 1980 por la que cesa en el cargo de Director de los Servicios Técnicos Agrícolas del Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios (FORPPA) don Juan José Burgaz López.
Orden de 17 de octubre de 1980 por la que cesa en el cargo de Director de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) don Juan Manuel Sicilia Molinero.
Orden de 17 de octubre de 1980 por la que se nombra a don Juan José Burgaz López Director de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), con categoría de Subdirector general.
Orden de 17 de octubre de 1980 por la que se nombra Director de los Servicios Técnicos Agrícolas del Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios (FORPPA), con categoría de Subdirector general.
Orden de 17 de octubre de 1980 por la que se nombra Presidente de la Junta Central del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero al ilustrísimo señor don Luis Delgado Santaolalla.
Orden de 17 de octubre de 1980 por la que se nombra Inspector general del Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios (FORPPA), con categoría de Subdirector general, a don Angel García-Moya Martín.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid