Orden de 14 de octubre de 1980, conjunta de los Ministerios de la Presidencia y Hacienda, por la que se aplican los beneficios de la amnistía a funcionarios de la Generalidad de Cataluña.
Orden de 16 de octubre de 1980 por la que se dispone el cese de don Francisco Ruíz Castillo como Gerente de Servicios Generales del Instituto Nacional de Administración Pública.
Corrección de errores de la Orden de 14 de junio de 1980 por la que pasan a situación de retirado los componentes de la Policía Territorial del Sahara y los pertenecientes a la Policía de Africa Occidental Española (Grupos Nómadas de Sahara) que se citan.
Corrección de errores de la Orden de 29 de julio de 1980 por la que pasan a situación de retirado los componentes de la Policía Territorial del Sahara pertenecientes a la Policía de Africa Occidental Española (Grupos Nómadas de Sahara) que se expresan.
Orden de 7 de octubre de 1980 por la que se acuerda el cese de don Saturnino Pérez Fernández Viña en el cargo de Inspector provincial del Juzgado de Distrito de Zamora.
Resolución de 3 de octubre de 1980, de la Dirección General de Justicia, por la que se declara excedente voluntario a don Marcos Antonio Blanco Leira, Secretario de Juzgado de Distrito.
Resolución de 8 de octubre de 1980, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila a don José Siles Murcia, Registrador de la Propiedad de San Sebastián de los Reyes, que ha cumplido la edad reglamentaria.
Real Decreto 2226/1980, de 17 de octubre, por el que se asciende al empleo de General de División del Ejército al General de Brigada de Ingenieros, Diplomado de Estado Mayor, don Enrique Zamora y de la Figuera.
Real Decreto 2227/1980, de 17 de octubre, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Infantería al Coronel de Infantería don Emilio Rodríguez Raposo.
Real Decreto 2228/1980, de 17 de octubre, por el que se promueve al empleo de Vicealmirante al Contralmirante don Tomás Clavijo Navarro.
Real Decreto 2229/1980, de 17 de octubre, por el que se asciende al empleo de Contralmirante al Capitán de Navío don Angel Luis Díaz del Río y Martínez.
Real Decreto 2230/1980, de 17 de octubre, por el que se promueve al empleo de General de División del Estado Mayor General del Ejército del Aire al General de Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, don Francisco Torres Eguibar.
Real Decreto 2231/1980, de 17 de octubre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, al Coronel de dicha Arma y Escala don Federico Michavila Pallarés.
Real Decreto 2232/1980, de 17 de octubre, por el que se promueve al empleo de Intendente del Aire del Cuerpo de Intendencia del Aire al Coronel del mismo Cuerpo don Agustín Artal Estallo.
Real Decreto 2233/1980, de 20 de octubre, por el que se dispone cese en el cargo de Consejero militar del Consejo Supremo de Justicia Militar el Teniente General del Ejército don Ricardo Aguilar Carmona.
Resolución de 29 de septiembre de 1980, de la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, por la que se hace pública la relación de opositores aprobados para ocupar seis plazas de Oficial administrativo, una de ellas vacante en el grupo de Puertos de Barcelona-Tarragona.
Orden de 15 de octubre de 1980 por la que se dispone el cese de don Luis Gil Suárez en el cargo de Subdirector general de Jurisdicción de Trabajo.
Orden de 19 de septiembre de 1980 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros Industriales a los señores aprobados en el concurso-oposición celebrado para ingreso en dicho Cuerpo.
Orden de 27 de septiembre de 1980 por la que se declara la caducidad del nombramiento de Agente de Cambio y Bolsa de Madrid, por jubilación por edad, del señor Junquera y Ruiz-Gómez.
Orden de 27 de septiembre de 1980 por la que se declara la caducidad del nombramiento de Corredor colegiado de Comercio de la plaza mercantil de Málaga, por jubilación por edad, del señor González Guzmán.
Orden de 27 de septiembre de 1980 por la que se declara la caducidad del nombramiento de Agente de Cambio y Bolsa de Madrid, por jubilación por edad, del señor Torrente Fortuño.
Resolución de 30 de septiembre de 1980, de la Dirección General de Correos y Telecomunicación, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Técnicos Especializados.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid