Real Decreto 2188/1980, de 14 de octubre, por el que se dispone que durante la ausencia del Ministro de Economía y Comercio se encargue del Despacho de su Departamento el Ministro de Agricultura.
Orden de 26 de septiembre de 1980 por la que se acuerda integrar en el Cuerpo General Subalterno de la Administración Civil del Estado a don Luis Angel López Castro, con número de Registro de Personal A04PG13625, y se le declara en situación de jubilado.
Orden de 1 de octubre de 1980 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio del Interior del Comandante de Infantería don Felipe Moreno Fernández.
Orden de 1 de octubre de 1980 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de la Presidencia del Gobierno del Coronel honorario de Infantería don Mariano Mena y Vieyra de Abreu.
Orden de 1 de octubre de 1980 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Trabajo del Capitán de Artillería don Armando Vélez Tabarra.
Orden de 13 de octubre de 1980 por la que se dispone el cese de don Joaquín María de Aguinaga Torrano en el cargo de Presidente de los Laboratorios de Ensayos e Investigaciones Industriales «L. José de Torróntegui».
Orden de 13 de octubre de 1980 por la que se dispone el cese de don Ricardo Alvarez Isasi en el cargo de Secretario general de los Laboratorios de Ensayos e Investigaciones Industriales «L. José de Torróntegui».
Orden de 2 de octubre de 1980 por la que se declara jubilado forzoso en el Cuerpo de Fiscales de Distrito a don Rafael Ochotorena Gómez.
Orden de 2 de octubre de 1980 por la que se declara jubilado forzoso en el Cuerpo de Fiscales de Distrito a don Eduardo Meleán Sol.
Orden de 2 de octubre de 1980 por la que se declara jubilado forzoso por cumplir la edad reglamentaria a don Simón Serna Moreno, Fiscal de Distrito.
Resolución de 25 de septiembre de 1980, de la Dirección General de Justicia, por la que se jubila el Oficial de la Administración de Justicia, en situación de excedencia voluntaria, don Juan Raposo Lamas.
Real Decreto 2189/1980, de 14 de octubre, por el que se nombra Comandante General de la Zona Marítima de Canarias al Vicealmirante don Faustino Rubalcaba Troncoso.
Real Decreto 2190/1980, de 10 de octubre, por el que se dispone el cese de don Gerardo García Fernández en el cargo de Director general de Capacitación y Extensión Agrarias.
Real Decreto 2191/1980, de 10 de octubre, por el que se nombra Director general de Investigación y Capacitación Agrarias a don Gerardo García Fernández.
Orden de 13 de octubre de 1980 por la que se nombra a don Antonio Espinosa Chapinal Inspector general de Enseñanzas Superiores Náuticas.
Real Decreto 2192/1980, de 10 de octubre, por el que se dispone el cese de don Manuel Camacho y de Ciria como Director general de Música y Teatro.
Real Decreto 2193/1980, de 10 de octubre, por el que se dispone el cese de don Joaquín Entrambasaguas Gómez como Director general del Libro y Bibliotecas.
Real Decreto 2194/1980, de 10 de octubre, por el que se dispone el cese de don Carlos Gortari Drets como Director general de Cinematografía.
Real Decreto 2195/1980, de 10 de octubre, por el que se nombra Director general de Música y Teatro a don Juan Antonio García Barquero.
Real Decreto 2196/1980, de 10 de octubre, por el que se nombra Director general de Promoción del Libro y de la Cinematografía a don Matías Vallés Rodríguez.
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Dirección General de Administración Local, por la que se otorgan nombramientos interinos a favor de funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Administración Local para las plazas que se citan.
Orden de 29 de septiembre de 1980 por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Escuelas Universitarias al Catedrático de Institutos don Ernesto Carratalá García para la cátedra de Lengua francesa y su didáctica de la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB «San Cugat del Vallés», de Barcelona, en virtud de concurso de acceso.
Corrección de erratas de la Orden de 1 de septiembre de 1980 por la que se nombran, con carácter definitivo, propietarios de las plazas que se mencionan a los Profesores adjuntos que asimismo se indican, en virtud de concurso de traslado.
Resolución de 1 de octubre de 1980, de la Universidad de Oviedo, por la que se hacen públicos los nombramientos de los funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar de esta Universidad que han superado las pruebas selectivas, turno libre, convocadas por Resolución de 8 de junio de 1979.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid