Real Decreto 2002/1980, de 3 de octubre, por el que se dispone el cese, a petición propia, de don Carlos García Valdés en el cargo de Secretario Técnico del Ministro Adjunto al Presidente, sin cartera, encargado de la Coordinación Legislativa.
Real Decreto 2003/1980, de 3 de octubre, por el que se nombra Secretario general del Ministro Adjunto al Presidente, sin cartera, a don José B. Terceiro Lomba.
Orden de 6 de octubre de 1980 por el que se nombra Director del Gabinete Técnico del Vicepresidente Segundo del Gobierno a don Eugenio Galdón Brugarolas.
Orden de 30 de septiembre de 1980 por la que se nombra Abogado Fiscal de la Audiencia Nacional a don Manuel Enrique Sánchez Ayala.
Orden de 17 de septiembre de 1980 por la que se dispone el cese de don José María Alvarez Eulate Peñaranda, del Cuerpo de Inspectores de Aduanas e Impuestos Especiales, como Jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Presupuesto y Gasto Público.
Orden de 17 de septiembre de 1980 por la que se nombra a don Ramiro Núñez-Villaveirán Ovilo Jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Presupuesto y Gasto Público.
Corrección de errores de la Orden de 1 de julio de 1980 por la que se nombran Consejeros Asesores de la Delegación Provincial del Ministerio de Educación en Lugo.
Real Decreto 2004/1980, de 3 de octubre, por el que se dispone el cese de don Eduardo Jiménez Fernández como Presidente del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial.
Real Decreto 2005/1980, de 3 de octubre, por el que se dispone el cese de don Juan Luengo Vallejo como Director del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.
Real Decreto 2006/1980, de 3 de octubre, por el que se dispone el cese de don Joaquín María Gutiérrez Carrera como Director general de Industrias Alimentarias y Diversas.
Real Decreto 2007/1980, de 3 de octubre, por el que se dispone el cese de don José Vicente Cebrián Echarri como Director general de Tecnología y Seguridad Industrial.
Real Decreto 2008/1980, de 3 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Rafael Serrano Altimira como Director general de Industrias Alimentarias y de la Pequeña y Mediana Industria.
Real Decreto 2009/1980, de 3 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don José Vicente Cebrián y Echarri como Director general de Electrónica e Informática.
Real Decreto 2010/1980, de 3 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Juan Luengo Vallejo como Director general de Innovación Industrial y Tecnología.
Real Decreto 2011/1980, de 3 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Julio Jiménez Vicente como Director general de Industrias de Automoción y Construcción.
Real Decreto 2012/1980, de 3 de octubre, por el que se nombra Subsecretario de Pesca a don Miguel Aldasoro Sandberg.
Real Decreto 2013/1980, de 3 de octubre, sobre ceses en los Ministerios de Economía y de Comercio y Turismo.
Real Decreto 2014/1980, de 3 de octubre, sobre nombramientos en el Ministerio de Economía y Comercio.
Real Decreto 2015/1980, de 3 de octubre, por el que se dispone el cese de don Luis Santonja Peris como Director general del Instituto Nacional de Servicios Sociales.
Orden de 3 de octubre de 1980 por la que se dispone el cese de don Carlos Mestre Rossi en el cargo de Subdirector general de Asistencia Extrahospitalaria del Instituto Nacional de la Salud.
Orden de 27 de septiembre de 1980 por la que se nombran Maestros de Taller o Laboratorio y Capataces de Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas Universitarias.
Orden de 29 de septiembre de 1980 por la que se anula la adjudicación de destino definitivo al Profesor adjunto don Ernesto Carmona Guzmán, figurado en la Orden de 1 de septiembre.
Resolución de 9 de septiembre de 1980, de la Universidad de Barcelona, por la que se rectifica la relación de funcionarios de carrera nombrados por el Rectorado de este Organismo, a nivel Administrativo, con fecha 17 de marzo de 1980.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid