Real Decreto 1944/1980, de 5 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Julio Camuñas y Fernández-Luna como Vocal permanente de la Comisión Superior de Personal.
Corrección de errores de la Orden de 14 de junio de 1980 por la que se pasan a situación de retirado los componentes de la Policía Territorial del Sahara y los pertenecientes a la Policía de Africa Occidental Española (Grupos Nómadas de Sahara) que se citan.
Corrección de errores de la Orden de 18 de julio de 1980 por la que pasan a situación de retirado los componentes de la Policía Territorial del Sahara y los pertenecientes a la Policía de Africa Occidental Española (Grupos Nómadas de Sahara y Soldados de Zapadores) que se citan.
Orden de 15 de septiembre de 1980 por la que se nombra Inspector central de la Delegación del Gobierno en CAMPSA a don José María Sánchez-Cortés y Alguacil-Carrasco, del Cuerpo de Inspectores Financieros y Tributarios.
Resolución de 25 de agosto de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a la situación de retirado del personal del Cuerpo de la Policía Nacional que se cita.
Resolución de 1 de septiembre de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a situación de retirado del Policía primera del Cuerpo de la Policía Nacional don Juan Rus López.
Resolución de 8 de septiembre de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a situación de retirado del Policía primera del Cuerpo de la Policía Nacional don Domingo Varela Somoza.
Orden de 3 de septiembre de 1980 por la que se dispone el cese de Consejeros nacionales de Educación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 102 del Real Decreto 2162/1976, de 30 de julio.
Real Decreto 1945/1980, de 26 de septiembre, por el que se dispone cese como Subsecretario de Economía don José Montes Fernández.
Real Decreto 1946/1980, de 26 de septiembre, por el que se nombra Subsecretario de Economía a don José Enrique García-Roméu y Fleta.
Orden de 29 de septiembre de 1980 por la que se nombran Agentes de Cambio y Bolsa para la plaza mercantil de Valencia.
Resolución de 26 de agosto de 1980, de la Dirección General de Administración Local, por la que se otorgan nombramientos interinos a favor de funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Administración Local para las plazas que se citan.
Orden de 12 de septiembre de 1980 por la que se resuelve en parte el concurso de traslado convocado por Orden de 16 de junio de 1980 para la provisión de varias plazas vacantes en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.
Orden de 22 de septiembre de 1980 por la que se adjudica, en virtud de concurso de traslado, la plaza de «Mecánica y Termología» (Ciencias) de la Universidad de Barcelona-Autónoma a don Santiago Bordás Alsina, conforme a la propuesta formulada por la Comisión Especial nombrada al efecto.
Orden de 23 de septiembre de 1980 por la que se adjudica la adjuntía de «Análisis matemático IV y V» (Facultad de Ciencias) de la Universidad de Sevilla a don José Carmona Alvarez, en virtud de concurso de traslado.
Orden de 23 de septiembre de 1980 por la que se adjudica, en virtud de concurso de traslado, la adjuntía de «Algebra» (Ciencias) de la Universidad de Santander a don Juan Manuel de Olazábal Malo de Molina, según propuesta de la Comisión Especial nombrada al efecto.
Orden de 24 de septiembre de 1980 por la que se adjudican en virtud de concurso de traslado dos plazas de «Bioquímica» (Medicina) de la Universidad de Barcelona a los Profesores adjuntos don Fernando Climent Romeo y doña María del Rosario Cusso Fresquet.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid