Orden de 30 de abril de 1980 por la que se modifica la de 20 de febrero de 1976, integrando en el Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil del Estado a don Juan Antonio Martínez Sáez.
Real Decreto 1620/1980, de 4 de agosto, por el que se asciende al empleo de Intendente de la Armada al Coronel del Cuerpo de Intendencia don Francisco Montojo Belda.
Real Decreto 1621/1980, de 4 de agosto, por el que se nombra Gobernador militar de la plaza y provincia de Murcia al General de Brigada de Infantería don Ramiro Llamas Martín.
Real Decreto 1622/1980, de 4 de agosto, por el que se nombra Jefe de la Brigada de Infantería de Reserva al General de Brigada de Infantería don Leandro Blanco González.
Resolución de 9 de julio de 1980, de la Junta de Energía Nuclear, por la que se nombran funcionarios de carrera de este Organismo a los señores que se mencionan.
Resolución de 10 de julio de 1980, de la Junta de Energía Nuclear, por la que se nombran funcionarios de carrera de este Organismo a los señores que se mencionan.
Resolución de 11 de julio de 1980, de la Junta de Energía Nuclear, por la que se nombran funcionarios de carrera de este Organismo a los señores que se mencionan.
Orden de 13 de julio de 1980 por la que cesa como Delegado provincial de Turismo en Zamora don José Cavero Iglesias.
Real Decreto 1623/1980, de 31 de julio, por el que se dispone el cese de don José Luis Vallejo Flores en el cargo de Delegado territorial del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social en la provincia de Alicante.
Real Decreto 1624/1980, de 31 de julio, por el que se dispone el cese de don Vicente Sampedro Guillamont en el cargo de Delegado territorial del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social en la provincia de Castellón de la Plana.
Resolución de 4 de agosto de 1980, de la Secretaría de Estado para la Sanidad, por la que se dispone el cese de don David Molina Mula como Subdirector general de Centros Sanitarios Asistenciales de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional.
Resolución de 4 de agosto de 1980, de la Secretaría de Estado para la Sanidad, por la que se nombra Subdirector general de Centros Sanitarios Asistenciales de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional a don José Luis Vallejo Flores.
Orden de 2 de junio de 1980 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Psicología general» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia a don Jesús Beltrán Llera.
Orden de 3 de junio de 1980 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Gramática general y crítica literaria» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga a don Francisco Abad Nebot.
Orden de 10 de junio de 1980 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Medicina legal» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla a don Luis Frontela Carreras.
Orden de 10 de junio de 1980 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Psiquiatría» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago a don Alfredo Calcedo Ordóñez.
Orden de 12 de junio de 1980 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Hidrogeología» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada a don Rafael Fernández Rubio.
Orden de 13 de junio de 1980 por la que se nombra, en virtud de oposición, Catedrático de «Zoología (invertebrados no artrópodos)» de la Facultad de Biología de la Universidad de Santiago a don Darío Díaz Cosín.
Orden de 13 de junio de 1980 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Derecho civil» (primera cátedra) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla a don Angel Manuel López López.
Orden de 16 de junio de 1980 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Oftalmología» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza a don Antonio Piñero Bustamante.
Orden de 19 de junio de 1980 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Pediatría y Puericultura» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Bilbao a don Rafael Tojo Sierra.
Orden de 20 de junio de 1980 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Derecho procesal» de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia a don Fernando Jiménez Conde.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid