Orden de 3 de julio de 1980 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio del Interior del Coronel de Artillería don Tomás Calvar González-Aller.
Real Decreto 1529/1980, de 18 de julio, por el que se asciende a la categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera clase don Carlos de Goyeneche y Silvela, Marqués de Balbueno.
Real Decreto 1530/1980, de 18 de julio, por el que se asciende a la categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera clase don Emilio Pan de Soraluce y Olmos.
Real Decreto 1531/1980, de 23 de mayo, por el que se promueve a la categoría de Fiscal a don Luis Hernanz Fontán.
Orden de 14 de mayo de 1980 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Especial Masculino y del Especial Femenino, ambos de Instituciones Penitenciarias, a los señores que se expresan.
Real Decreto 1532/1980, de 15 de julio, por el que se dispone el pase a la situación de Actividad Condicionada, del Intendente de la Armada don Ramón González-Tablas Mendizábal.
Real Decreto 1533/1980, de 22 de julio, por el que se dispone el cese en el cargo de Vocales del Consejo Directivo del Patronato de Casas Militares del Ejército del General de División del Ejército de Tierra, en situación de Reserva, don Alfredo Espiga Bordagorry.
Real Decreto 1534/1980, de 22 de julio, por el que se nombra Presidente del Consejo Directivo del Patronato de Casas Militares del Ejército al General de División del Ejército don Jesús Rojas Ladrón.
Real Decreto 1535/1980, de 18 de julio, por el que cesa como Delegado provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en Barcelona don Ramón Codina Ribas.
Real Decreto 1536/1980, de 18 de julio, por el que cesa como Delegado provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en Sevilla don Antonio Ortega Jiménez.
Orden de 30 de mayo de 1980 sobre cese reglamentario por haber terminado el período de duración de su mandato de distintos Vocales de la Junta de Gobierno de la Sección Comercio de la Mutualidad General del Ministerio de Comercio y Turismo.
Orden de 12 de junio de 1980 por la que se declara la caducidad del nombramiento de Corredor Colegiado de Comercio de la plaza mercantil de Valladolid, por jubilación por edad, del señor Bodelón Nieto.
Real Decreto 1537/1980, de 18 de julio, por el que se nombra a don Lázaro Rosa Jordán Presidente del Fondo de Regulación y Ordenación del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM).
Orden de 18 de julio de 1980 por la que se dispone el cese de don Lázaro Rosa Jordán como Subdirector general de Pesca y Cultivos Marítimos.
Orden de 20 de junio de 1980 por la que se aprueba el expediente de la oposición para cubrir una plaza de Conservador en el Museo Arqueológico Nacional (Sección de Arqueología Egipcia y del Cercano Oriente) y se nombra funcionario a la opositora aprobada.
Resolución de 18 de junio de 1980, del Ayuntamiento de Benidorm, por la que se nombra Oficial Mayor a don Jerónimo Gómez Hernández.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid