Orden de 7 de abril de 1980 por la que se rectifica la de 25 de octubre de 1978, en cumplimiento de la resolución de 7 de noviembre de 1976, que estimó el recurso de reposición interpuesto por doña Alicia Iriondo Macía, funcionaria del Organismo autónomo Obra de Protección de Menores (Tribunales).
Orden de 10 de junio de 1980 por la que se nombran Letrados del Consejo de Estado a quienes han superado las pruebas selectivas para ingresar en dicho Cuerpo.
Resolución de 19 de mayo de 1980, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila a don Angel de la Fuente Junco, Registrador de la Propiedad de Leganés I, que ha cumplido la edad reglamentaria.
Orden de 28 de mayo de 1980 por la que se nombra Jefe del Centro de Informática Contable de la Dirección General del Tesoro a don Jaime Pou Díaz.
Orden de 9 de junio de 1980 por la que se nombra Subdirector general del Impuesto sobre Sociedades en la Dirección General de Tributos a don Francisco Javier Eiroa Villarnovo.
Orden de 9 de junio de 1980 de nombramiento de funcionarios de carrera del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, especialidad de Contabilidad.
Orden de 5 de mayo de 1980 por la que se nombra a los señores que se citan Consejeros Asesores de la Delegación Provincial del Ministerio de Educación en León.
Orden de 20 de mayo de 1980 por la que se dispone el cese de Consejeros Nacionales de Educación en representación del Ministerio de Defensa.
Orden de 20 de mayo de 1980 por la que se nombran Consejeros Nacionales de Educación en representación del Ministerio de Defensa.
Resolución de 30 de abril de 1980, del Servicio de Publicaciones del Departamento, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera de la Escala de Auxiliares técnicos.
Orden de 7 de junio de 1980 por la que se dispone el cese de don Emilio Fernández Fernández como Oficial Mayor del Departamento.
Orden de 7 de junio de 1980 por la que se dispone el nombramiento de don Federico Moreno Cumplido como Oficial Mayor del Departamento.
Real Decreto 1175/1980, de 13 de junio, por el que cesa como Subsecretario de Transportes y Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones don Alejandro Rebollo Alvarez Amandi.
Real Decreto 1176/1980, de 13 de junio, por el que se nombra Subsecretario de Transportes y Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a don Juan Carlos Guerra Zunzunegui.
Real Decreto 1177/1980, de 13 de junio, por el que se nombra Presidente del Consejo de Administración de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles y Delegado del Gobierno en la misma a don Alejandro Rebollo Alvarez-Amandi.
Orden de 23 de abril de 1980 por la que se nombra a don Carlos Royo Villanova Laguna Jefe de la Oficina Presupuestaria del Departamento, con nivel orgánico de Subdirector general.
Orden de 5 de mayo de 1980 por la que se nombra a don Francisco Javier Fermín Pedro García de Jalón y de la Fuente Catedrático numerario del grupo X de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao de la Universidad del País Vasco.
Orden de 7 de mayo de 1980 por la que se eleva a definitivo el nombramiento de don Pedro Navascués Palacio, Catedrático numerario de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.
Resolución de 27 de noviembre de 1979, de la Universidad de Valencia, por la que se nombran Funcionarios de Carrera de la Escala Administrativa a los opositores aprobados en las pruebas selectivas convocadas por dicho Organismo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid