Real Decreto 1053/1980, de 6 de junio, por el que se dispone el cese de don Javier Moscoso de Prado Muñoz como Secretario general del Ministro Adjunto al Presidente.
Real Decreto 1054/1980, de 6 de junio, por el que se dispone el cese de don Javier Santiago Arnaldos Cascales como Secretario Técnico del Ministro Adjunto al Presidente.
Real Decreto 1055/1980, de 6 de junio, por el que se dispone el cese de don José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez como Secretario Técnico del Ministro Adjunto al Presidente.
Real Decreto 1056/1980, de 6 de junio, por el que se nombra Secretario general del Ministro Adjunto al Presidente, sin cartera, encargado de la Coordinación Legislativa, a don Manuel Villar Arregui.
Real Decreto 1057/1980, de 6 de junio, por el que se nombra Secretario Técnico del Ministro Adjunto al Presidente, sin cartera, encargado de la Coordinación Legislativa, a don Carlos García Valdés.
Real Decreto 1058/1980, de 6 de junio, por el que se nombra Secretario Técnico del Ministro Adjunto al Presidente, sin cartera, encargado de la Administración Pública, a don Emilio Fernández Fernández.
Orden de 26 de mayo de 1980 por la que se nombra funcionario de la Carrera de Interpretación de Lenguas a doña Carmen Antonia del Río Pereda.
Resolución de 21 de abril de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado por la que se dispone el pase a situación de retirado, por inutilidad física, del personal del Cuerpo de la Policía Nacional que se cita.
Resolución de 28 de abril de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de la Policía Nacional que se cita.
Resolución de 5 de mayo de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se integra, a efectos pasivos, en el Cuerpo de Policía Armada y se declara en situación de retirado al personal de la Escala a extinguir de la Administración Internacional de Tánger que se cita.
Resolución de 5 de mayo de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a situación de retirado del Policía primera del Cuerpo de la Policía Nacional don Celso González Gómez.
Resolución de 5 de mayo de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Resolución de 12 de mayo de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado por la que se dispone el pase a situación de retirado, por inutilidad física, del personal del Cuerpo de la Policía Nacional que se cita.
Resolución de 12 de mayo de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a situación de retirado del Cabo primero del Cuerpo de Policía Armada don José Doblas Martín.
Resolución de 18 de abril de 1980, de la Dirección General de Enseñanzas Medias-Presidencia del Patronato de Promoción de la Formación Profesional, por la que se nombra funcionario de carrera de la Escala Administrativa de dicho Organismo al opositor que se cita.
Orden de 17 de abril de 1980 por la que se nombra a don Sisenando Carlos Morales Palomino Catedrático numerario del grupo IX de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla.
Orden de 28 de mayo de 1980 por la que se nombra Profesores adjuntos de Universidad en la disciplina del grupo XXVI, «Urbanismo» (Escuela Superior de Ingenieros de Caminos), a los señores que se citan, en virtud de concurso-oposición libre.
Corrección de errores de la Orden de 12 de marzo de 1980 por la que se nombra a don Miguel Arenillas Parra Catedrático numerario del grupo X de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid