Orden de 13 de marzo de 1980 por la que se acuerda el cese de don José Cora Rodríguez como Inspector Provincial de Juzgados de Distrito de Orense.
Real Decreto 720/1980, de 19 de abril, por el que se asciende al empleo de Contralmirante al Capitán de Navío don Antonio Nalda y Díaz de Tuesta.
Real Decreto 721/1980, de 21 de abril, por el que se dispone que el General de Brigada de Ingenieros don Ricardo Samaniego Bonilla pase a la situación de Reserva.
Real Decreto 722/1980, de 21 de abril, por el que se dispone que el General de División del Ejército don Antonio Pastor Candela pase a la situación de Reserva.
Orden de 1 de marzo de 1980 por la que se concede el empleo honorífico de Comandante al Capitán del Cuerpo de Policía Nacional retirado que se cita por reunir las condiciones que determina el Decreto 1384/1975, de 30 de mayo.
Orden de 15 de marzo de 1980 por la que se asciende al empleo de Teniente del Cuerpo de la Policía Nacional al Brigada de dicho Cuerpo don Porfirio Atienza Carranza.
Resolución de la Dirección de la Seguridad del Estado por la que se dispone el pase a situación de retirado del Policía del Cuerpo de Policía Armada don Germán de la Hoz Castillejo.
Resolución de la Dirección de la Seguridad del Estado por la que se dispone el pase a situación de retirado del Policía primera del Cuerpo de la Policía Nacional don Juan Mostazo Sierra.
Resolución de la Dirección General de la Seguridad del Estado por la que se dispone el pase a situación de retirado voluntario del Policía primera del Cuerpo de la Policía Nacional don José Hernández Gómez.
Resolución de la Dirección de la Seguridad del Estado por la que se dispone el pase a situación de retirado, por adjudicación destino civil, del Policía primera del Cuerpo de Policía Nacional don Modesto Sánchez Ortiz.
Orden de 8 de abril de 1980 por la que se nombra Jefe de la Oficina Presupuestaria, con nivel de Subdirector general, a don Luis Carlos Croissier Batista.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid