Orden de 28 de marzo de 1980 por la que se da nueva redacción al artículo 11 de la Orden de 26 de marzo de 1979 que desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centrales del Departamento.
Orden de 10 de marzo de 1980 por la que se adjudica una vacante del Cuerpo Técnico de Especialistas de Telecomunicaciones Aeronáuticas, nivel 1 AIS, en el Aeropuerto de Tenerife-Sur.
Orden de 12 de marzo de 1980 por la que se adjudican una vacante de nivel uno COM y otra del nivel 3 COM del Cuerpo Técnico de Especialistas de Telecomunicaciones Aeronáuticas en el Aeropuerto de Tenerife-Sur.
Resolución de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante por la que se dispone el cese de don Magín Sanz Quevedo como Jefe de Estudios de la Escuela Oficial de Náutica de Santa Cruz de Tenerife.
Resolución de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante por la que se dispone el cese de don Mario Ferrer Bermúdez en el cargo de Jefe de Estudios del Instituto Politécnico Nacional Marítimo-Pesquero de Canarias y se nombra para sustituirle al Profesor titular don Elías Casañas Rodríguez.
Corrección de errores de la Orden de 11 de febrero de 1980 por la que se anuncian una vacante en el aeropuerto de Sevilla y otra en el de Melilla, a cubrir por funcionarios del Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuerto mediante el sistema de provisión por antigüedad.
Resolución de la Subsecretaría de Aviación Civil por la que se da publicidad a la relación de funcionarios del Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación Aérea que han superado el II Curso de Especialización de Supervisión de Control de la Circulación Aérea.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid