Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se destina, en concurso de traslado, a los Agentes de la Administración de Justicia que se citan.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se jubila el Notario de Palma de Mallorca don Germán Chacártegui y Sáenz de Tejada, por haber cumplido la edad reglamentaria.
Real Decreto 357/1980, de 2 de febrero, por el que se asciende al empleo de General Intendente del Ejército, con carácter honorífico al Coronel de Intendencia del Ejército, retirado, don Emilio Hernández Ruiz.
Real Decreto 358/1980, de 2 de febrero, por el que se asciende al empleo de General Subinspector Médico del Ejército, con carácter honorífico, al Coronel Médico del Ejército, retirado, don Manuel Unzeta Conde.
Real Decreto 359/1980, de 2 de febrero, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Infantería, con carácter honorífico, al Coronel de Infantería, retirado, don Juan Reig González-Larrinaga.
Real Decreto 360/1980, de 2 de febrero, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Infantería, con carácter honorífico, al Coronel de Infantería, retirado, don Manuel Esteban Román.
Real Decreto 361/1980, de 2 de febrero, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Infantería, con carácter honorífico, al Coronel de Infantería, retirado, don Alfonso Aguado Ortega.
Real Decreto 362/1980, de 27 de febrero, por el que se dispone que el General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Alfonso Alonso García pase a la situación de Reserva.
Corrección de errores de la Orden de 17 de enero de 1980 por la que se nombra funcionarios de carrera del Consorcio de Compensación de Seguros a los aspirantes que han superado las pruebas para cubrir 21 plazas de Auxiliares en la plantilla del Organismo.
Orden de 15 de febrero de 1980 por la que se nombran, en virtud de concurso de traslado convocado por Orden ministerial de 5 de marzo de 1979, a los Catedráticos numerarios de Bachillerato en las plazas duplicadas a las que aludía el Real Decreto 3050/1979, de 17 de diciembre.
Real Decreto 363/1980, de 22 de febrero, por el que se dispone el cese de don Gregorio Rubio Nombela en el cargo de Secretario general del Patronato del Fondo Nacional de Asistencia Social.
Real Decreto 364/1980, de 22 de febrero por el que se nombra a doña Laura Morso Pérez para el cargo de Secretario general del Patronato del Fondo Nacional de Asistencia Social.
Real Decreto 365/1980, de 22 de febrero, por el que se nombra Delegado territorial del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social en la provincia de Navarra a don Gregorio Achútegui Basagoití.
Orden de 1 de febrero de 1980 por la que se nombra a don Felipe Garrido García Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de Cádiz.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid