Orden de 10 de septiembre de 1979 por la que se nombran Profesores adjuntos en la Escuela Oficial de Náutica de Cádiz a los candidatos propuestos en virtud del concurso y examen de aptitud convocado por Orden de 7 de junio de 1978.
Orden de 10 de septiembre de 1979 por la que se nombran Profesores adjuntos en la Escuela Oficial de Náutica de Bilbao a los candidatos propuestos en virtud del concurso y examen de aptitud convocado por Orden de 10 de mayo de 1978.
Orden de 10 de septiembre de 1979 por la que se nombran Profesores adjuntos en la Escuela Oficial de Náutica de Barcelona a los candidatos propuestos en virtud del concurso y examen de aptitud convocado por Orden de 21 de abril de 1978.
Orden de 10 de septiembre de 1979 por la que se nombran Profesores adjuntos en la Escuela Oficial de Náutica de Santa Cruz de Tenerife a los candidatos propuestos en virtud del concurso y examen de aptitud convocado por Orden de 19 de julio de 1978.
Orden de 1 de noviembre de 1979 por la que se nombra Vicepresidente de la Comisión Gestora de la Escuela Oficial de Náutica de Gijón a don José Antonio Pena Cea.
Resolución de la Subsecretaría de Aviación Civil por la que se da publicidad a la relación de funcionarios del Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación Aérea que han superado el Curso de Radar de Ruta y Aproximación.
Resolución de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante por la que se nombra al Profesor numerario don Ramón Girona Ballester Director de la Escuela Oficial de Náutica de Santander.
Resolución de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante por la que se nombra al Profesor numerario don Nicanor Alegre Hermida Director de la Escuela Oficial de Náutica de Gijón.
Resolución de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante por la que se nombra al Profesor numerario don Fernando Pardo Marcos Secretario de la Escuela Oficial de Náutica de Santander.
Resolución de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante por la que se dispone el cese de don Andrés Pujol Sanjuán como Secretario de la Escuela Oficial de Náutica de Barcelona, nombrándose para sustituirle al Profesor numerario don Alejandro Rodríguez de Torres.
Resolución de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante por la que se dispone el cese de don Ramón Moral Aldea como Jefe de Estudios de la Escuela Oficial de Náutica de Barcelona, nombrándose para sustituirle a don Andrés Pujol Sanjuán.
Orden de 5 de diciembre de 1979 por la que se convoca una vacante de nivel 3 (AIS) en el aeropuerto de Tenerife-Sur, a cubrir entre funcionarios del Cuerpo Técnico de Especialistas de Telecomunicaciones Aeronáuticas, mediante concurso de méritos.
Orden de 29 de enero de 1980 por la que se anuncia una vacante de nivel 3 y una de nivel 1 COM, que han de ser cubiertas por concurso de méritos la primera y de provisión normal la segunda, entre funcionarios del Cuerpo Técnico de Especialistas de Telecomunicaciones Aeronáuticas, en el Aeropuerto de Tenerife-Sur.
Resolución de la Subsecretaría de Aviación Civil por la que se convoca el III Curso de Especialización de Supervisión de Control de la Circulación Aérea.
Resolución de la Subsecretaría de Aviación Civil por la que se convoca un Curso de Radar de Ruta y Aproximación.
Resolución de la Subsecretaría de Aviación Civil por la que se convoca el I Curso de Especialización de Planificación de Control de la Circulación Aérea, para funcionarios del Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación Aérea.
Orden de 17 de enero de 1980 relativa a Empresas acogidas a los beneficios del Real Decreto 2173/1979, de declaración de interés preferente.
Resolución de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante por la que se convocan exámenes para Patrón y Capitán de Yate, correspondientes a la primera convocatoria del presente año.
Resolución de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante por la que se convocan exámenes para Patrones de Embarcaciones Deportivas a Motor y Vela, correspondientes a la primera convocatoria del presente año.
Resolución de la Subsecretaría de Transportes y Comunicaciones sobre expropiación forzosa de acciones de la «Compañía Metropolitano de Madrid, S. A.».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid